Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Willi Reimann (bis 04.01.1990) | 24.12.1949 | ||||
Co-Trainer | |||||
Gerd-Volker Schock (bis 31.12.1989) | 08.04.1950 | ||||
Torwart | |||||
Jupp Koitka (bis 30.06.1990) | 12.02.1952 | ||||
Jörg Hoßbach (bis 30.06.1990) | 13.11.1964 | ||||
1 | Richard Golz (bis 30.06.1998) | 05.06.1968 | |||
Abwehr | |||||
Dietmar Beiersdorfer (bis 30.06.1992) | 16.11.1963 | ||||
Hans-Werner Moser (bis 30.06.1990) | 24.09.1964 | ||||
Ditmar Jakobs (bis 21.09.1989) | 28.08.1953 | ||||
Manfred Kaltz (bis 30.06.1989) | 06.01.1953 | ||||
4 | Carsten Kober (bis 30.06.1996) | 11.10.1967 | |||
Mittelfeld | |||||
Thomas von Heesen (bis 30.06.1994) | 01.10.1961 | ||||
Sascha Jusufi (bis 30.06.1991) | 20.01.1963 | ||||
Thorsten Kohn (bis 30.06.1991) | 26.06.1966 | ||||
Faxe Jensen (bis 30.06.1990) | 03.05.1965 | ||||
Benno Möhlmann (bis 30.06.1989) | 01.08.1954 | ||||
Uwe Bein (bis 30.06.1989) | 26.09.1960 | ||||
Tobias Homp (bis 30.06.1989) | 31.10.1963 | ||||
21 | Harald Spörl (bis 06.12.2000) | 31.10.1966 | |||
Sturm | |||||
Jan Furtok (ab 11.10.1988) (bis 30.06.1993) | 09.03.1962 | ||||
Marcus Marin (bis 30.06.1990) | 13.12.1966 | ||||
Andreas Merkle (bis 30.06.1990) | 17.04.1962 | ||||
Oliver Bierhoff (bis 10.12.1989) | 01.05.1968 | ||||
Fred Klaus (bis 31.08.1989) | 27.02.1967 | ||||
Bruno Labbadia (bis 31.12.1988) | 08.02.1966 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 07.08.1988 |
3 : 5 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 25.09.1988 |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 16.11.1988 |
3 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 29.03.1989 |
0 : 1 |
Schema Vergleich |