Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Reinhard Saftig (ab 22.03.1989) (bis 30.06.1989) | 23.01.1952 | ||||
Hans Siemensmeyer (ab 19.09.1988) (bis 21.03.1989) | 23.09.1940 | ||||
Jürgen Wähling (bis 19.09.1988) | 06.12.1940 | ||||
Torwart | |||||
Andreas Nagel (bis 30.06.1990) | 07.11.1964 | ||||
Ralf Raps (bis 30.06.1989) | 10.10.1960 | ||||
Abwehr | |||||
Mathias Kuhlmey (bis 30.06.1997) | 28.02.1966 | ||||
Axel Sundermann (bis 30.06.1994) | 23.01.1968 | ||||
Karlheinz Geils (bis 30.06.1990) | 20.05.1955 | ||||
Bastian Hellberg (bis 30.06.1990) | 27.10.1962 | ||||
Michael Köpper (bis 30.06.1990) | 17.11.1966 | ||||
Holger Willmer (bis 30.06.1989) | 25.09.1958 | ||||
Thomas Zechel (bis 30.06.1989) | 25.01.1965 | ||||
Peter Zanter (bis 30.06.1989) | 11.11.1965 | ||||
Mittelfeld | |||||
Martin Groth (bis 30.06.1995) | 20.10.1969 | ||||
Karsten Surmann (bis 30.06.1992) | 05.10.1959 | ||||
Frank Pagelsdorf (ab 01.01.1989) (bis 30.06.1990) | 05.02.1958 | ||||
Bernd Dierßen (bis 30.06.1990) | 28.08.1959 | ||||
Jürgen Prange (bis 30.06.1990) | 21.08.1965 | ||||
Detlev Dammeier (bis 30.06.1989) | 18.10.1968 | ||||
Günter Drews (bis 30.06.1989) | 09.07.1967 | ||||
Sturm | |||||
Siegfried Reich (bis 10.11.1989) | 29.09.1959 | ||||
Stefan Kohn (bis 30.06.1989) | 09.10.1965 | ||||
Gregor Grillemeier (bis 30.06.1989) | 17.02.1959 | ||||
Dieter Schatzschneider (bis 30.06.1989) | 26.04.1958 | ||||
Frank Hartmann (bis 30.06.1989) | 17.08.1960 | ||||
Andreas Pallasch (bis 30.06.1989) | 22.07.1960 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 06.08.1988 |
4 : 1 |
Schema Vergleich |