Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Winfried Schäfer (bis 25.03.1998) | 10.01.1950 | ||||
Torwart | |||||
Oliver Kahn (bis 30.06.1994) | 15.06.1969 | ||||
Alexander Famulla (bis 30.06.1992) | 20.09.1960 | ||||
Abwehr | |||||
Srećko Bogdan (bis 30.06.1993) | 05.01.1957 | ||||
Oliver Kreuzer (bis 30.06.1991) | 13.11.1965 | ||||
Jenner Külbag (bis 30.06.1991) | 27.09.1967 | ||||
Thomas Süss (bis 30.06.1991) | 08.04.1962 | ||||
Karl-Heinz Wöhrlin (bis 30.06.1990) | 21.07.1957 | ||||
2 | Gunther Metz (bis 30.06.1998) | 08.08.1967 | |||
4 | Michael Wittwer (bis 30.06.1997) | 18.02.1967 | |||
Mittelfeld | |||||
Lars Schmidt (bis 30.06.1995) | 13.09.1965 | ||||
Mehmet Scholl (bis 30.06.1992) | 16.10.1970 | ||||
Michael Harforth (bis 30.06.1992) | 09.02.1959 | ||||
Wolfgang Trapp (bis 30.06.1991) | 01.08.1957 | ||||
Frank Kastner (bis 31.10.1990) | 29.11.1969 | ||||
Michael Sternkopf (bis 30.06.1990) | 21.04.1970 | ||||
Milorad Pilipović (bis 30.06.1990) | 03.06.1958 | ||||
Rainer Scharinger (bis 30.06.1990) | 04.03.1967 | ||||
Fabrizio Hayer (bis 30.06.1989) | 11.05.1969 | ||||
Michael Spies (bis 30.06.1989) | 09.07.1965 | ||||
Sturm | |||||
Arno Glesius (bis 30.06.1992) | 22.09.1965 | ||||
Helmut Hermann (bis 30.06.1992) | 16.12.1966 | ||||
Daniel Simmes (bis 30.09.1990) | 12.08.1966 | ||||
Bernhard Raab (bis 15.10.1989) | 17.03.1966 | ||||
Jochen Heisig (bis 30.06.1989) | 06.10.1965 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 06.08.1988 |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 01.11.1988 |
1 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 29.11.1988 |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 10.12.1988 |
3 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 29.03.1989 |
1 : 0 |
Schema Vergleich |