Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Rolf Schafstall (bis 30.06.1989) | 22.02.1937 | ||||
Co-Trainer | |||||
Horst Wohlers (bis 30.06.1989) | 06.08.1949 | ||||
Torwart | |||||
Siegfried Grüninger (bis 30.06.1990) | 28.06.1959 | ||||
Manfred Kubik (bis 30.06.1990) | 25.02.1967 | ||||
Abwehr | |||||
Stephan Paßlack (bis 30.06.1993) | 24.08.1970 | ||||
Torsten Chmielewski (bis 30.06.1992) | 21.01.1968 | ||||
Wolfgang Funkel (bis 30.06.1991) | 10.08.1958 | ||||
Gerhard Kleppinger (bis 30.06.1991) | 01.03.1958 | ||||
Holger Fach (bis 30.06.1991) | 06.09.1962 | ||||
Dietmar Klinger (bis 30.06.1991) | 08.01.1958 | ||||
Matthias Herget (bis 30.06.1989) | 14.11.1955 | ||||
Frank Thommessen (bis 30.06.1989) | 31.05.1962 | ||||
Michael Dämgen (bis 30.06.1989) | 06.04.1961 | ||||
Mittelfeld | |||||
Marcel Witeczek (bis 30.06.1991) | 18.10.1968 | ||||
Horst Steffen (bis 30.06.1991) | 03.03.1969 | ||||
Jan Bartram (ab 01.11.1988) (bis 30.06.1991) | 06.03.1962 | ||||
Thomas Stickroth (bis 30.06.1990) | 13.04.1965 | ||||
Friedhelm Funkel (bis 30.06.1990) | 10.12.1953 | ||||
Manfred Hellmann (bis 30.06.1990) | 16.08.1962 | ||||
Darius Scholtysik (bis 30.06.1990) | 04.08.1966 | ||||
Christian Dondera (bis 30.06.1990) | 25.01.1969 | ||||
Frank Kirchhoff (bis 30.06.1989) | 13.10.1965 | ||||
Csaba László (bis 30.06.1989) | 13.02.1964 | ||||
Sturm | |||||
Michael Klauß (bis 30.06.1991) | 15.09.1970 | ||||
Stephan Wolff (bis 30.06.1990) | 29.01.1970 | ||||
Stefan Kuntz (bis 30.06.1989) | 30.10.1962 | ||||
Reinhold Mathy (bis 30.06.1989) | 12.04.1962 | ||||
Angelo Nijskens (bis 30.06.1989) | 01.06.1963 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 07.08.1988 |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 12.10.1988 |
5 : 4 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 10.12.1988 |
1 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 28.03.1989 |
2 : 0 |
Schema Vergleich |