Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Niko Semlitsch (ab 06.03.1989) (bis 15.12.1989) | 27.11.1946 | ||||
Dieter Renner (bis 06.03.1989) | 18.12.1949 | ||||
Torwart | |||||
Bernd Fuhr (bis 30.06.1990) | 11.04.1960 | ||||
Abwehr | |||||
Stefan Schummer (bis 30.06.1998) | 14.08.1964 | ||||
Achim Thiel (bis 30.06.1990) | 16.10.1962 | ||||
Karl Richter (bis 30.06.1990) | 27.03.1958 | ||||
Reinhard Stumpf (bis 30.06.1989) | 26.11.1961 | ||||
Gerd Paulus (bis 30.06.1989) | 31.12.1953 | ||||
Dirk Bergsträßer (bis 30.06.1989) | 16.08.1969 | ||||
Mittelfeld | |||||
Günther Albert (bis 30.06.1995) | 14.11.1963 | ||||
Michael Kroninger (bis 30.06.1990) | 12.12.1966 | ||||
Knut Hahn (bis 30.06.1990) | 19.12.1964 | ||||
Mirza Kapetanović (bis 30.06.1990) | 30.06.1959 | ||||
Wayne Thomas (bis 30.06.1989) | 02.09.1958 | ||||
Detlef Krella (bis 30.06.1989) | 04.03.1964 | ||||
Jürgen Baier (bis 30.06.1989) | 29.06.1958 | ||||
Ralf Weber (bis 30.06.1989) | 31.05.1969 | ||||
Sturm | |||||
Axel Brummer (bis 30.06.1991) | 25.11.1961 | ||||
Guido Erhard (bis 30.06.1990) | 06.10.1969 | ||||
Dieter Müller (bis 30.06.1989) | 01.04.1954 | ||||
Thomas Kloss (bis 30.06.1989) | 26.03.1965 | ||||
Wolfgang Schäfer (ab 01.11.1988) (bis 30.06.1989) | 04.12.1958 | ||||
Frank Würzburger (bis 30.06.1989) | 03.12.1968 | ||||
Ralf Hahn (bis 30.06.1989) | 27.11.1963 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 06.08.1988 |
1 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 02.11.1988 |
5 : 0 |
Schema Vergleich |