Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Uwe Ehret (ab 09.04.1989) (bis 30.06.1989) | 14.09.1955 | ||||
Fritz Fuchs (ab 03.01.1989) (bis 12.04.1989) | 18.10.1943 | ||||
Jörg Berger (bis 31.12.1988) | 13.10.1944 | ||||
Torwart | |||||
Michael Haas (bis 30.06.1991) | 15.12.1963 | ||||
Klemens Hartenbach (bis 30.06.1990) | 20.06.1964 | ||||
Abwehr | |||||
Rolf Maier (bis 30.06.1992) | 11.04.1960 | ||||
Udo Lay (bis 30.06.1991) | 13.03.1960 | ||||
Reinhard Marsing (bis 30.06.1991) | 08.06.1963 | ||||
Martin Krieg (bis 30.06.1990) | 11.11.1964 | ||||
Alfons Higl (bis 30.06.1989) | 17.12.1964 | ||||
Rainer Bartels (bis 30.06.1989) | 16.10.1958 | ||||
Klaus Bury (bis 30.06.1989) | 24.01.1950 | ||||
Uwe Staib (bis 30.06.1989) | 22.01.1964 | ||||
Mittelfeld | |||||
Michael Pfahler (bis 30.06.1993) | 29.11.1965 | ||||
Karl-Heinz Schulz (bis 30.06.1991) | 21.12.1955 | ||||
Thomas Schweizer (bis 30.06.1991) | 13.09.1967 | ||||
Andreas Buck (bis 30.06.1990) | 29.12.1967 | ||||
Roland Bernhard (bis 30.06.1990) | 26.05.1966 | ||||
Joachim Löw (bis 30.06.1989) | 03.02.1960 | ||||
Klaus Hermann (bis 30.06.1989) | 08.06.1963 | ||||
Mustafa Kurt (bis 30.06.1989) | 17.03.1968 | ||||
Sturm | |||||
Marek Majka (bis 30.06.1991) | 05.01.1959 | ||||
Dimitrios Moutas (bis 30.06.1990) | 15.04.1968 | ||||
Heiko Herrlich (bis 30.06.1989) | 03.12.1971 | ||||
Thomas Remark (bis 30.06.1989) | 05.10.1959 | ||||
Franz Weber (bis 30.06.1989) | 12.08.1957 | ||||
Clemens Hoping (bis 31.10.1988) | 14.01.1960 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 07.08.1988 |
2 : 0 |
Schema Vergleich |