Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Gerd Roggensack (bis 30.06.1989) | 05.10.1941 | ||||
Torwart | |||||
Ralf Eilenberger (bis 30.06.1994) | 16.11.1965 | ||||
Wolfgang Kellner (bis 30.06.1989) | 14.04.1963 | ||||
Abwehr | |||||
Stefan Emmerling (ab 01.01.1989) (bis 31.12.1994) | 10.02.1966 | ||||
Jörg Bach (bis 30.06.1994) | 20.11.1965 | ||||
Thomas Langbein (bis 30.06.1993) | 31.01.1967 | ||||
Jörg Sobiech (bis 30.06.1993) | 15.01.1969 | ||||
Thomas Siewert (bis 30.06.1992) | 04.11.1961 | ||||
Martin Reimann (bis 30.06.1991) | 17.03.1963 | ||||
Ralf Lewe (bis 30.06.1990) | 13.05.1969 | ||||
Martin Kollenberg (bis 30.06.1990) | 13.06.1965 | ||||
Frank Kontny (bis 30.11.1989) | 21.12.1964 | ||||
Guido Sobiech (bis 30.06.1989) | 21.03.1967 | ||||
Mittelfeld | |||||
Eduard Buckmaier (bis 30.06.1996) | 09.06.1966 | ||||
Dirk Kontny (bis 30.06.1991) | 30.11.1965 | ||||
Harald Kügler (bis 30.06.1990) | 15.02.1962 | ||||
Jochen Terhaar (bis 14.08.1989) | 06.12.1961 | ||||
Pasi Rautiainen (bis 30.06.1989) | 18.07.1961 | ||||
Christian Bittner (bis 30.06.1989) | 03.12.1966 | ||||
Jürgen Borutta (bis 30.06.1989) | 08.03.1963 | ||||
Marco Rothe (bis 30.06.1989) | 01.10.1966 | ||||
Olaf Wasmuth (bis 30.06.1989) | 15.12.1969 | ||||
Sturm | |||||
Uwe Tschiskale (bis 30.09.1993) | 09.07.1962 | ||||
Srdjan Jankovic (bis 31.12.1990) | 03.02.1960 | ||||
Maurice Banach (bis 30.06.1990) | 09.10.1967 | ||||
Heiko Ueding (bis 30.06.1990) | 04.10.1969 | ||||
Dirk van der Ven (bis 30.06.1989) | 01.03.1970 | ||||
Rainer Frömberg (bis 30.06.1989) | 26.03.1959 | ||||
Frank Bast (bis 30.06.1989) | 29.09.1969 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 05.08.1988 |
1 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 16.08.1988 |
2 : 1 |
Schema Vergleich |