Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Manfred Schlebusch (ab 01.11.1988) (bis 12.08.1989) | 13.12.1946 | ||||
Wolfgang Mahr (bis 31.10.1988) | 26.09.1952 | ||||
Torwart | |||||
Roland Grüner (bis 31.10.1991) | 11.01.1963 | ||||
Wolfgang Wittenbeck (bis 30.06.1990) | 12.05.1965 | ||||
Abwehr | |||||
Bernd Gerber (bis 30.06.1990) | 21.12.1961 | ||||
Uwe Anweiler (bis 30.06.1990) | 09.01.1961 | ||||
Markus von Aufseß (bis 30.06.1990) | 01.08.1965 | ||||
Erich Goldammer (bis 30.06.1990) | 04.06.1965 | ||||
Stefan Hübner (bis 30.06.1990) | 07.01.1970 | ||||
Mittelfeld | |||||
Armin Veh (bis 30.06.1990) | 01.02.1961 | ||||
Jan Jalocha (bis 30.06.1990) | 18.07.1957 | ||||
Klaus Gebhardt (bis 30.06.1990) | 02.08.1962 | ||||
Udo Konradi (bis 30.06.1990) | 26.12.1960 | ||||
Josef Staudner (bis 30.06.1990) | 13.03.1964 | ||||
Günther Stockinger (bis 30.06.1990) | 29.04.1962 | ||||
Armin Götzer (bis 30.06.1989) | 02.09.1964 | ||||
Sturm | |||||
Jörg Wolff (bis 30.06.1990) | 26.11.1962 | ||||
Heinz Schneider (bis 30.06.1990) | 02.01.1960 | ||||
Heinrich Dumpert (bis 30.06.1990) | 26.04.1966 | ||||
Stefan Sachs (bis 30.06.1990) | 01.02.1965 | ||||
Rüdiger Scheler (bis 30.06.1990) | 10.02.1960 | ||||
Hui Li (bis 30.06.1989) | 27.02.1960 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 06.08.1988 |
0 : 5 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 05.10.1988 |
6 : 1 |
Schema Vergleich |