Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Lorenz-Günther Köstner (bis 30.06.1989) | 30.01.1952 | ||||
Co-Trainer | |||||
Wolfgang Geiger (bis 30.06.1990) | 29.10.1957 | ||||
Torwart | |||||
Manfred Vöhringer (bis 30.06.1992) | 02.10.1989 | ||||
Abwehr | |||||
Thomas Schwend (bis 30.06.1999) | 11.06.1969 | ||||
Jürgen Schnizler (bis 30.06.1993) | 30.11.1962 | ||||
Jürgen Schaich (bis 30.06.1992) | 01.12.1958 | ||||
Helmar Grieswald (bis 30.06.1991) | 23.11.1964 | ||||
Thomas Bauer (bis 30.06.1991) | 07.03.1966 | ||||
Mittelfeld | |||||
Markus Pleuler (bis 30.06.1994) | 10.05.1970 | ||||
Otmar Rösch (bis 30.06.1991) | 26.08.1961 | ||||
Oliver Müller (bis 30.06.1991) | 11.04.1967 | ||||
Hermann Rudolf (bis 30.06.1991) | 07.10.1960 | ||||
Jörg Spannenberger (bis 30.06.1991) | 13.12.1965 | ||||
Pascal Müller (bis 30.06.1991) | 05.06.1960 | ||||
Necmettin Inan (bis 30.06.1991) | 07.09.1970 | ||||
Wolfram Bauer (bis 30.06.1990) | 04.10.1963 | ||||
Sturm | |||||
Klaus Weiss (bis 30.06.1992) | 03.06.1965 | ||||
Thomas Jäger (bis 30.06.1990) | 17.10.1964 | ||||
Manfred Schittek (bis 30.06.1989) | 20.06.1960 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 06.08.1988 |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 24.09.1988 |
1 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 12.10.1988 |
3 : 1 |
Schema Vergleich |