Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Klaus Toppmöller (bis 28.02.1989) | 12.08.1951 | ||||
Torwart | |||||
Dieter Stirn (bis 30.06.1991) | 31.05.1961 | ||||
Waldemar Cimander (bis 30.06.1989) | 27.05.1955 | ||||
Imdat Korkmaz (bis 30.06.1989) | 07.09.1968 | ||||
Abwehr | |||||
Hannes Schuler (bis 30.06.1989) | |||||
Mittelfeld | |||||
Klaus Perfetto (bis 30.06.1997) | 13.09.1964 | ||||
Dieter Simon (bis 30.06.1995) | 25.07.1962 | ||||
Andreas Zeyer (bis 30.06.1989) | 09.06.1968 | ||||
Michael Zeyer (bis 30.06.1989) | 09.06.1968 | ||||
Ulrich Böpple (bis 30.06.1989) | 22.03.1963 | ||||
Marco della Schiava (bis 30.06.1989) | 25.07.1965 | ||||
Erich Steer (bis 30.06.1989) | 28.11.1956 | ||||
Maciej Smagacz (bis 30.06.1989) | 12.05.1959 | ||||
Huonker (bis 30.06.1989) | |||||
Sturm | |||||
Uwe Spies (bis 30.06.1990) | 08.07.1967 | ||||
Hans-Peter Steck (bis 30.06.1989) | 12.01.1962 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 03.08.1988 |
1 : 4 |
Schema Vergleich |