Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Manfred Krafft (bis 01.05.1990) | 11.12.1937 | ||||
Torwart | |||||
Kari Laukkanen (bis 30.06.1990) | 14.12.1963 | ||||
Armin Jäger (bis 30.06.1989) | 19.09.1962 | ||||
Abwehr | |||||
Andreas Keim (ab 21.11.1988) (bis 30.06.1993) | 08.06.1962 | ||||
Wolfgang Wolf (bis 30.06.1992) | 24.09.1957 | ||||
Heribert Stadler (bis 30.06.1991) | 04.01.1964 | ||||
Alfred Schön (bis 30.06.1990) | 12.01.1962 | ||||
Ralf Forster (bis 30.06.1989) | 25.04.1961 | ||||
Bernd Schindler (bis 30.06.1989) | 28.12.1961 | ||||
Mittelfeld | |||||
Alois Schwartz (bis 30.06.1993) | 28.03.1967 | ||||
Dirk Fengler (bis 30.06.1991) | 03.03.1970 | ||||
Andreas Broß (bis 30.06.1991) | 28.02.1971 | ||||
Wolfgang Schüler (bis 30.06.1990) | 17.02.1958 | ||||
Bernd Grabosch (bis 30.06.1990) | 23.09.1958 | ||||
Runald Ossen (bis 30.06.1990) | 18.05.1963 | ||||
Niels Schlotterbeck (bis 30.06.1989) | 12.03.1967 | ||||
Hans Hein (bis 30.06.1989) | 29.05.1955 | ||||
Ralf Allgöwer (bis 30.06.1989) | 04.04.1964 | ||||
Frank Elser (bis 30.06.1989) | 05.10.1958 | ||||
Andreas Kleinhansl (bis 30.06.1989) | 21.12.1963 | ||||
Sturm | |||||
Ralf Vollmer (bis 30.06.1991) | 05.07.1962 | ||||
Ari Hjelm (bis 30.06.1990) | 24.02.1962 | ||||
Demir Hotić (bis 30.06.1989) | 09.07.1962 | ||||
Uwe Igler (bis 31.12.1988) | 14.11.1964 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 06.08.1988 |
2 : 1 |
Schema Vergleich |