Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Eckhard Krautzun (ab 03.03.1989) (bis 30.06.1989) | 13.01.1941 | ||||
Rainer Scholz (ab 20.11.1988) (bis 02.03.1989) | 03.09.1954 | ||||
Werner Olk (bis 19.11.1988) | 18.01.1938 | ||||
Torwart | |||||
Wilhelm Huxhorn (bis 30.06.1993) | 20.09.1955 | ||||
Rainer Berg (bis 30.06.1990) | 21.08.1965 | ||||
Abwehr | |||||
Freddy Heß (bis 30.06.1993) | 07.03.1964 | ||||
Rainer Scholz (bis 30.06.1992) | 03.09.1954 | ||||
Roger Prinzen (bis 30.06.1991) | 04.03.1969 | ||||
Frank Dörr (bis 30.06.1990) | 21.09.1967 | ||||
Gerhard Lachmann (bis 30.06.1990) | 28.01.1958 | ||||
Bernhard Trares (bis 30.06.1989) | 18.08.1965 | ||||
Mittelfeld | |||||
Martin Kowalewski (bis 30.06.1994) | 09.06.1970 | ||||
Guangming Gu (bis 30.06.1992) | 31.01.1959 | ||||
Michael Blättel (bis 30.06.1991) | 29.09.1960 | ||||
Volker Kispert (bis 30.06.1990) | 25.08.1961 | ||||
Willi Bernecker (bis 30.06.1989) | 09.03.1956 | ||||
Oliver Posniak (bis 30.06.1989) | 12.07.1957 | ||||
Uwe Schreml (bis 30.06.1989) | 07.02.1960 | ||||
Rafael Sánchez (bis 30.06.1989) | 23.06.1963 | ||||
Guido Naumann (bis 30.09.1988) | 14.04.1968 | ||||
Sturm | |||||
Henrik Eichenauer (bis 30.06.1993) | 07.07.1968 | ||||
Dieter Gutzler (bis 30.06.1993) | 28.07.1964 | ||||
Uwe Kuhl (bis 30.06.1990) | 24.08.1961 | ||||
Dieter Trunk (bis 30.06.1989) | 22.03.1959 | ||||
Bodo Mattern (bis 30.06.1989) | 03.02.1958 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 05.08.1988 |
6 : 1 |
Schema Vergleich |