Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Rainer Persike (bis 30.06.1991) | 19.07.1947 | ||||
Torwart | |||||
Hermann Rülander (bis 30.06.1992) | 21.11.1960 | ||||
Norbert Brinker (bis 30.06.1990) | 26.05.1965 | ||||
Hubert Koopmann (bis 30.06.1990) | 06.02.1960 | ||||
Abwehr | |||||
Frank Faltin (bis 30.06.1995) | 22.11.1963 | ||||
Bernd Deters (bis 30.06.1994) | 18.08.1961 | ||||
Horst Bruns (bis 30.06.1991) | 23.10.1964 | ||||
Paul Caligiuri (bis 30.06.1990) | 09.03.1964 | ||||
Eckhard Vorholt (bis 30.06.1990) | 18.10.1967 | ||||
Matthias Mirtelj (bis 30.06.1989) | 01.07.1962 | ||||
Mittelfeld | |||||
Thomas Böttche (bis 30.06.1998) | 14.02.1965 | ||||
Gerd Heuermann (bis 30.06.1993) | 26.12.1967 | ||||
Frank Klobke (bis 30.06.1992) | 04.08.1963 | ||||
Werner Rusche (bis 30.06.1992) | 03.04.1962 | ||||
Torsten Abeln (bis 30.06.1992) | 29.09.1970 | ||||
Helmut Rolfes (bis 30.06.1991) | 03.04.1963 | ||||
Dietmar Sulmann (bis 30.06.1990) | 26.03.1963 | ||||
Reinhold Tattermusch (bis 30.06.1989) | 11.04.1967 | ||||
Marko Myyry (bis 30.06.1989) | 15.11.1967 | ||||
Sturm | |||||
Robert Thoben (bis 30.06.1999) | 17.11.1963 | ||||
Josef Menke (bis 30.06.1997) | 03.09.1959 | ||||
Martin van der Pütten (bis 30.06.1994) | 27.10.1964 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 07.08.1988 |
1 : 2 |
Schema Vergleich |