Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Günter Sebert (ab 17.11.1988) (bis 14.09.1991) | 29.05.1948 | ||||
Felix Latzke (bis 16.11.1988) | 01.02.1942 | ||||
Co-Trainer | |||||
Günter Sebert (bis 16.11.1988) | 29.05.1948 | ||||
Torwart | |||||
Andreas Clauß (bis 30.06.1997) | 13.01.1969 | ||||
Uwe Zimmermann (bis 30.06.1990) | 11.02.1962 | ||||
Valentin Herr (bis 30.06.1989) | 11.07.1957 | ||||
Abwehr | |||||
Roland Dickgießer (bis 30.06.1994) | 09.11.1960 | ||||
Damir Burić (bis 30.06.1991) | 07.07.1964 | ||||
Dimitrios Tsionanis (bis 30.06.1991) | 31.08.1961 | ||||
Zvezdan Cvetković (bis 30.06.1990) | 18.04.1960 | ||||
Manfred Bockenfeld (bis 30.06.1989) | 23.07.1960 | ||||
Ulf Quaisser (bis 30.06.1989) | 12.10.1962 | ||||
Dieter Finke (bis 30.06.1989) | 11.03.1960 | ||||
Frank Ockert (bis 31.12.1988) | 08.11.1968 | ||||
Mittelfeld | |||||
Jochen Müller (bis 30.06.1991) | 18.04.1963 | ||||
Lutz Siebrecht (bis 30.06.1991) | 26.10.1967 | ||||
Thomas Franck (bis 30.06.1990) | 24.02.1971 | ||||
Günter Güttler (bis 30.06.1990) | 31.05.1961 | ||||
Peter Lux (bis 30.06.1990) | 04.10.1962 | ||||
Martin Trieb (bis 31.12.1989) | 23.09.1961 | ||||
Sturm | |||||
Uwe Freiler (bis 30.06.1993) | 02.05.1966 | ||||
Gerd Dais (bis 30.06.1992) | 11.08.1963 | ||||
Uwe Meyer (bis 30.06.1991) | 21.06.1964 | ||||
Karl-Heinz Bührer (bis 30.06.1990) | 20.10.1959 | ||||
Frank Lippmann (bis 31.12.1988) | 23.04.1961 | ||||
Dirk Kurtenbach (bis 30.11.1988) | 02.08.1964 | ||||
Frank Schmöller (bis 15.09.1988) | 21.08.1966 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 06.08.1988 |
1 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 01.11.1988 |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 10.12.1988 |
5 : 2 |
Schema Vergleich |