Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Franz-Josef Tenhagen (bis 30.06.1989) | 31.10.1952 | ||||
Co-Trainer | |||||
Klaus Fischer (bis 30.06.1989) | 27.12.1949 | ||||
Torwart | |||||
Ralf Zumdick (bis 30.06.1995) | 10.05.1958 | ||||
Andreas Wessels (bis 30.06.1995) | 06.07.1964 | ||||
Abwehr | |||||
Rob Reekers (bis 30.06.1995) | 07.05.1966 | ||||
Olaf Dressel (bis 30.06.1994) | 19.09.1968 | ||||
Thomas Kempe (bis 30.06.1993) | 17.03.1960 | ||||
Walter Oswald (bis 30.06.1991) | 08.10.1955 | ||||
Martin Kree (bis 30.06.1989) | 27.01.1965 | ||||
Oliver Westerbeek (bis 30.06.1989) | 08.02.1966 | ||||
Peter Jackisch (bis 30.06.1989) | 21.11.1963 | ||||
Jürgen Gredig (bis 30.06.1989) | 19.01.1966 | ||||
Lothar Woelk (bis 30.06.1989) | 03.08.1954 | ||||
Mittelfeld | |||||
Frank Heinemann (bis 30.06.1994) | 08.01.1965 | ||||
Frank Benatelli (bis 30.06.1993) | 19.08.1962 | ||||
Michael Rzehaczek (bis 30.06.1993) | 17.01.1967 | ||||
Thorsten Legat (bis 30.06.1991) | 07.11.1968 | ||||
Michael Hubner (bis 31.12.1990) | 12.08.1969 | ||||
Dirk Sadowicz (bis 30.06.1990) | 25.02.1965 | ||||
Martin Slawinski (bis 30.06.1990) | 23.10.1969 | ||||
Andrzej Iwan (bis 30.06.1989) | 10.11.1959 | ||||
Dirk Riechmann (bis 30.06.1989) | 12.05.1965 | ||||
Sturm | |||||
Jupp Nehl (bis 30.09.1991) | 13.06.1961 | ||||
Uwe Leifeld (bis 30.06.1991) | 24.07.1966 | ||||
Thomas Epp (bis 31.10.1989) | 07.04.1968 | ||||
Thorsten Bolzek (bis 30.06.1989) | 07.07.1968 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 06.08.1988 |
0 : 0 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 07.09.1988 |
4 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 29.11.1988 |
3 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |