Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Antun Rudinski (ab 08.09.1988) (bis 25.07.1989) | 01.10.1937 | ||||
Hans-Werner Moors (ab 26.07.1988) (bis 30.06.1989) | 24.07.1950 | ||||
Friedel Hoppe (ab 30.08.1988) (bis 07.09.1988) | 21.05.1949 | ||||
Rolf Grünther (bis 29.08.1988) | 11.02.1951 | ||||
Antun Rudinski (bis 25.07.1988) | 01.10.1937 | ||||
Torwart | |||||
Christof Rekers (bis 30.06.1994) | 25.08.1967 | ||||
Uwe Seiler (bis 30.06.1989) | 06.08.1956 | ||||
Abwehr | |||||
Dirk Gellrich (bis 30.06.1994) | 12.09.1964 | ||||
Branko Žeravica (bis 30.06.1992) | 18.01.1958 | ||||
Paul Jaschke (bis 30.06.1991) | 18.04.1966 | ||||
Ingo Pickenäcker (bis 30.06.1990) | 07.04.1962 | ||||
Andreas Helmer (bis 30.06.1990) | 25.02.1966 | ||||
Andreas Wallenhorst (bis 30.06.1990) | 12.01.1966 | ||||
Dietmar Grabotin (bis 30.06.1989) | 28.03.1959 | ||||
Neale Marmon (bis 30.06.1989) | 21.04.1961 | ||||
Matthias Gersonde (bis 30.06.1989) | 29.11.1970 | ||||
Mittelfeld | |||||
Ralf Heskamp (bis 30.06.1992) | 22.09.1965 | ||||
Heino van den Berg (bis 30.06.1991) | 07.12.1968 | ||||
Roland Twyrdy (bis 30.06.1991) | 21.08.1969 | ||||
Ansgar Brinkmann (bis 31.12.1990) | 05.07.1969 | ||||
Bernd Hansen (bis 30.06.1990) | 13.10.1963 | ||||
Stefan Holze (bis 30.06.1989) | 14.05.1966 | ||||
Sturm | |||||
Holger Kühnel (bis 31.12.1991) | 21.02.1969 | ||||
Uwe Jursch (bis 30.06.1991) | 20.06.1963 | ||||
Christian Neidhart (bis 31.12.1990) | 01.10.1968 | ||||
Heikko Glöde (bis 30.06.1990) | 12.07.1961 | ||||
Klaus Basten (bis 30.06.1989) | 01.10.1963 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 05.08.1988 |
1 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 16.08.1988 |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 25.09.1988 |
0 : 1 |
Schema Vergleich |