Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Horst Hrubesch (bis 30.06.1990) | 17.04.1951 | ||||
Torwart | |||||
Ralf Kirchhoff (bis 30.06.1990) | 03.07.1963 | ||||
Jörg Sievers (bis 30.06.1989) | 22.09.1965 | ||||
Abwehr | |||||
Michael Geiger (bis 30.06.1993) | 27.09.1960 | ||||
Uwe Otto (bis 30.06.1992) | 29.09.1962 | ||||
Ralf Kammel (bis 30.06.1990) | 08.09.1960 | ||||
Mittelfeld | |||||
Heiner Pahl (bis 30.06.1992) | 27.02.1960 | ||||
Olaf Ansorge (bis 30.06.1992) | 04.06.1961 | ||||
Carlos Tavares (bis 30.06.1992) | 06.09.1969 | ||||
Ralf Wilhelm (bis 30.06.1991) | 17.10.1960 | ||||
Mathias Fiebich (bis 30.06.1991) | 08.11.1962 | ||||
Bernd Bressem (bis 30.06.1990) | 04.06.1965 | ||||
Uwe Beese (bis 30.06.1989) | 19.02.1961 | ||||
Peter Ament (bis 30.06.1989) | 24.11.1957 | ||||
Jürgen Mosert (bis 30.06.1989) | 09.07.1959 | ||||
Thomas Schlumberger (bis 30.06.1989) | 1964 | ||||
Lutz Hadrys (bis 30.06.1989) | 1962 | ||||
Sturm | |||||
Holger Fiebich (bis 30.06.1994) | 21.05.1968 | ||||
Frank Plagge (bis 30.06.1992) | 18.04.1963 | ||||
Bernd Haustein (bis 30.06.1989) |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 06.08.1988 |
1 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 24.09.1988 |
6 : 1 |
Schema Vergleich |