Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Otto Rehhagel (bis 30.06.1995) | 09.08.1938 | ||||
Co-Trainer | |||||
Karl-Heinz Kamp (bis 30.06.2006) | 26.09.1946 | ||||
Torwart | |||||
Oliver Reck (bis 30.06.1993) | 27.02.1965 | ||||
Jürgen Rollmann (bis 30.06.1992) | 17.10.1966 | ||||
Abwehr | |||||
Thomas Schaaf (bis 30.06.1995) | 30.04.1961 | ||||
Rune Bratseth (bis 30.06.1995) | 19.03.1961 | ||||
Uli Borowka (bis 30.06.1993) | 19.05.1962 | ||||
Gunnar Sauer (bis 30.06.1993) | 11.06.1964 | ||||
Jonny Otten (bis 30.06.1992) | 31.01.1961 | ||||
Michael Kutzop (bis 30.06.1990) | 24.03.1955 | ||||
Mittelfeld | |||||
Dieter Eilts (bis 30.06.1993) | 13.12.1964 | ||||
Thomas Wolter (bis 30.06.1993) | 04.10.1963 | ||||
Günter Hermann (bis 30.11.1992) | 05.12.1960 | ||||
Mirko Votava (bis 30.06.1992) | 25.04.1956 | ||||
Norbert Meier (bis 31.12.1989) | 20.09.1958 | ||||
Vegard Skogheim (ab 18.07.1988) (bis 30.06.1989) | 28.04.1966 | ||||
Sturm | |||||
Frank Neubarth (bis 30.06.1990) | 29.07.1962 | ||||
Manfred Burgsmüller (bis 30.06.1990) | 22.12.1949 | ||||
Christoph Hanses (bis 30.06.1990) | 06.10.1964 | ||||
Karl-Heinz Riedle (bis 30.06.1990) | 16.09.1965 | ||||
Frank Ordenewitz (bis 30.06.1989) | 25.03.1965 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 06.08.1988 |
4 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 05.10.1988 |
6 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 10.12.1988 |
3 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 29.03.1989 |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 10.05.1989 |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 24.06.1989 18:00 Uhr |
4 : 1 |
Schema Vergleich |