Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Dieter Lieberwirth (ab 10.04.1990) (bis 30.06.1990) | 13.01.1954 | ||||
Hermann Gerland (bis 09.04.1990) | 04.06.1954 | ||||
Co-Trainer | |||||
Dieter Lieberwirth (bis 09.04.1990) | 13.01.1954 | ||||
Torwart | |||||
Andreas Köpke (bis 30.06.1994) | 12.03.1962 | ||||
Kurt Kowarz (bis 30.06.1994) | 12.04.1958 | ||||
Abwehr | |||||
Jörg Dittwar (bis 30.06.1994) | 01.08.1963 | ||||
Uwe Wolf (ab 01.10.1989) (bis 30.06.1994) | 10.08.1967 | ||||
Ralf Dusend (bis 30.06.1991) | 28.09.1959 | ||||
Uli Bayerschmidt (bis 30.06.1991) | 03.03.1967 | ||||
Ulf Metschies (bis 30.06.1991) | 22.09.1963 | ||||
Dieter Oßwald (bis 30.06.1991) | 23.08.1970 | ||||
Vlado Kasalo (bis 30.06.1991) | 11.11.1962 | ||||
Stefan Kuhn (bis 30.06.1990) | 29.12.1964 | ||||
Mittelfeld | |||||
Marc Oechler (bis 30.06.1994) | 11.02.1968 | ||||
Joachim Philipkowski (bis 30.06.1992) | 26.02.1962 | ||||
Martin Wagner (bis 30.06.1992) | 24.02.1968 | ||||
Thomas Brunner (bis 30.06.1992) | 10.08.1962 | ||||
Günter Drews (bis 30.06.1992) | 09.07.1967 | ||||
Andreas Schöll (bis 30.06.1992) | 12.11.1969 | ||||
Christian Hausmann (bis 30.06.1991) | 21.11.1963 | ||||
Martin Schneider (bis 30.06.1990) | 24.11.1968 | ||||
Aleksandar Abutovic (bis 30.06.1990) | 09.08.1965 | ||||
Christian Korek (bis 30.06.1990) | 16.06.1965 | ||||
Thomas Kristl (bis 30.06.1990) | 18.04.1963 | ||||
Hans-Jürgen Brunner (bis 31.12.1989) | 02.02.1965 | ||||
Sturm | |||||
Reiner Wirsching (bis 30.06.1992) | 18.01.1963 | ||||
Frank Türr (bis 30.06.1991) | 16.09.1970 | ||||
Thomas Klein (bis 31.12.1990) | 23.04.1965 | ||||
Souleyman Sané (bis 30.06.1990) | 26.02.1961 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 19.08.1989 |
0 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 23.09.1989 |
4 : 1 |
Schema Vergleich |