Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Eckhard Krautzun (ab 23.03.1990) (bis 30.06.1990) | 13.01.1941 | ||||
Mustafa Denizli (ab 19.09.1989) (bis 25.03.1990) | 10.11.1949 | ||||
Dietmar Grabotin (ab 04.09.1989) (bis 18.09.1989) | 28.03.1959 | ||||
Rolf Grünther (bis 03.09.1989) | 11.02.1951 | ||||
Torwart | |||||
Petteri Korkala (bis 30.06.1992) | 19.12.1966 | ||||
Johannes Kau (bis 30.06.1991) | 10.04.1957 | ||||
Abwehr | |||||
Withold Bolda (bis 30.06.1997) | 26.04.1974 | ||||
Andreas Goss (bis 30.06.1994) | 08.09.1969 | ||||
Frank Schlutter (bis 30.06.1994) | 16.01.1969 | ||||
Manfred Vigna (bis 30.06.1994) | 20.01.1969 | ||||
Bernhard Trares (bis 30.06.1991) | 18.08.1965 | ||||
Johannes Nelles (bis 30.06.1991) | 05.02.1965 | ||||
Thomas Krisp (bis 30.06.1990) | 25.09.1961 | ||||
Michael Dämgen (bis 30.06.1990) | 06.04.1961 | ||||
Peter Jackisch (bis 30.06.1990) | 21.11.1963 | ||||
Mittelfeld | |||||
Ingo Küpper (bis 30.06.1997) | 08.12.1975 | ||||
Vlado Jelic (bis 30.06.1993) | 02.08.1969 | ||||
Ralf Jörres (bis 30.06.1992) | 10.06.1970 | ||||
Norbert Buschlinger (bis 30.06.1991) | 06.12.1957 | ||||
Josef Zschau (bis 30.06.1991) | 07.01.1963 | ||||
Bernd Zumbe (bis 30.06.1991) | 15.09.1968 | ||||
Achim Kockjoy (bis 30.06.1991) | 05.08.1964 | ||||
Hans-Jürgen Brunner (ab 01.01.1990) (bis 30.06.1990) | 02.02.1965 | ||||
Detlef Krella (bis 30.06.1990) | 04.03.1964 | ||||
Jörg Beyel (bis 30.06.1990) | 02.10.1969 | ||||
Holger Gresens (bis 30.06.1990) | 03.10.1967 | ||||
Hans-Peter Lipka (bis 30.06.1990) | 28.09.1960 | ||||
Waldemar Prusik (bis 30.06.1990) | 27.07.1961 | ||||
Gero Wendt (bis 30.06.1990) | 05.11.1960 | ||||
Sturm | |||||
Tim Gerhards (bis 30.06.2016) | 13.03.1995 | ||||
Helmut Rombach (ab 01.01.1990) (bis 30.06.1991) | 25.02.1961 | ||||
Günter Delzepich (bis 30.06.1991) | 21.03.1958 | ||||
Michail Rusajew (ab 01.01.1990) (bis 30.06.1990) | 15.11.1964 | ||||
Thomas Schneider (bis 30.06.1990) | 04.10.1967 | ||||
Egbert Zimmermann (bis 30.06.1990) | 19.02.1962 | ||||
Leo Bunk (bis 31.12.1989) | 23.10.1962 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 20.08.1989 |
2 : 0 |
Schema Vergleich |