Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Jupp Heynckes (bis 08.10.1991) | 09.05.1945 | ||||
Co-Trainer | |||||
Egon Coordes (bis 14.10.1991) | 13.07.1944 | ||||
Torwart | |||||
Raimond Aumann (bis 30.06.1994) | 12.10.1963 | ||||
Sven Scheuer (bis 30.06.1993) | 19.01.1971 | ||||
Abwehr | |||||
Roland Grahammer (bis 30.06.1994) | 03.11.1963 | ||||
Hans Pflügler (bis 30.06.1992) | 27.03.1960 | ||||
Jürgen Kohler (bis 30.06.1991) | 06.10.1965 | ||||
Stefan Reuter (bis 30.06.1991) | 16.10.1966 | ||||
Klaus Augenthaler (bis 30.06.1991) | 26.09.1957 | ||||
Thomas Kastenmaier (bis 30.06.1990) | 31.05.1966 | ||||
Erland Johnsen (bis 30.11.1989) | 05.04.1967 | ||||
Mittelfeld | |||||
Olaf Thon (bis 30.06.1993) | 01.05.1966 | ||||
Manfred Schwabl (bis 31.12.1992) | 18.04.1966 | ||||
Manfred Bender (bis 30.06.1992) | 24.05.1966 | ||||
Thomas Strunz (bis 30.06.1992) | 25.04.1968 | ||||
Hans Dorfner (bis 31.12.1990) | 03.07.1965 | ||||
Ludwig Kögl (bis 04.08.1990) | 07.03.1966 | ||||
Hansi Flick (bis 30.06.1990) | 24.02.1965 | ||||
Sturm | |||||
Roland Wohlfarth (bis 30.06.1993) | 11.01.1963 | ||||
Alan McInally (bis 30.06.1992) | 10.02.1963 | ||||
Radmilo Mihajlović (bis 31.12.1990) | 19.11.1964 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 19.08.1989 |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 23.09.1989 |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Donnerstag, 09.11.1989 |
3 : 0 |
Schema Vergleich |