Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Horst Ehrmantraut (ab 01.03.1990) (bis 08.05.1991) | 11.12.1955 | ||||
Bernd Schumm (bis 28.02.1990) | 21.10.1949 | ||||
Co-Trainer | |||||
Horst Ehrmantraut (bis 28.02.1990) | 11.12.1955 | ||||
Torwart | |||||
Holger Gehrke (bis 30.06.1992) | 22.08.1960 | ||||
Uwe Dignaß (bis 30.06.1990) | 31.03.1963 | ||||
Klaus Mösle (bis 30.06.1990) | 05.03.1962 | ||||
Abwehr | |||||
Michael Schmidt (bis 30.06.1992) | 06.08.1962 | ||||
Dirk Kunert (bis 30.06.1992) | 04.12.1967 | ||||
Alexander Kutschera (bis 30.06.1991) | 21.03.1968 | ||||
Norbert Wagner (bis 30.06.1990) | 12.04.1961 | ||||
Dieter Brefort (bis 30.06.1990) | 13.05.1962 | ||||
Jürgen Haller (bis 30.06.1990) | 31.08.1961 | ||||
Robert Holzer (bis 31.12.1989) | 02.08.1966 | ||||
Mittelfeld | |||||
Dietmar Drabow (bis 30.06.1992) | 14.01.1963 | ||||
Peter Gartmann (bis 30.06.1992) | 30.08.1968 | ||||
Stanislav Levý (bis 30.06.1992) | 02.05.1958 | ||||
Thomas Motzke (bis 30.06.1991) | 12.05.1968 | ||||
Thomas Albrecht (bis 30.06.1991) | 20.09.1961 | ||||
Norbert Schock (bis 30.06.1991) | 01.09.1964 | ||||
Achim Wilbois (bis 30.06.1990) | 15.06.1963 | ||||
Dirk Schlegel (bis 30.06.1990) | 14.06.1961 | ||||
Matthias Timm (bis 30.06.1990) | 14.10.1968 | ||||
Waldemar Wielga (bis 30.06.1990) | 07.09.1964 | ||||
Sturm | |||||
Thorsten Schlumberger (bis 30.06.1992) | 29.10.1960 | ||||
René Deffke (ab 01.11.1989) (bis 30.06.1992) | 09.11.1966 | ||||
Thomas Adler (bis 30.06.1991) | 23.01.1965 | ||||
Stefan Dinauer (bis 30.06.1990) | 27.05.1963 | ||||
Peter Saternus (bis 30.06.1990) | 16.07.1967 | ||||
Ralf Steinfurth (ab 01.01.1990) (bis 30.06.1990) | 07.08.1966 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 19.08.1989 |
2 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 30.08.1989 |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 23.09.1989 |
4 : 2 |
Schema Vergleich |