Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Horst Köppel (bis 30.06.1991) | 17.05.1948 | ||||
Co-Trainer | |||||
Michael Henke (bis 30.06.1998) | 27.04.1957 | ||||
Lothar Huber (bis 30.06.1992) | 05.05.1952 | ||||
Torwart | |||||
Wolfgang de Beer (bis 30.06.1993) | 02.01.1964 | ||||
Rolf Meyer (bis 30.06.1991) | 03.10.1955 | ||||
Andreas Ortkemper (bis 30.06.1990) | 10.03.1966 | ||||
Abwehr | |||||
Michael Schulz (bis 30.06.1994) | 03.09.1961 | ||||
Steffen Karl (ab 01.01.1990) (bis 31.12.1993) | 03.02.1970 | ||||
Günter Kutowski (bis 30.06.1993) | 02.08.1965 | ||||
Thomas Helmer (bis 30.06.1992) | 21.04.1965 | ||||
Sergej Gorlukowitsch (ab 01.01.1990) (bis 30.06.1992) | 18.11.1961 | ||||
Robert Nikolic (bis 30.06.1991) | 01.08.1968 | ||||
Matthias Ruländer (bis 30.06.1990) | 16.08.1964 | ||||
Hartmut Schlegel (bis 30.06.1990) | 15.11.1963 | ||||
Mittelfeld | |||||
Michael Lusch (bis 30.06.1993) | 16.06.1964 | ||||
Michael Zorc (bis 30.06.1993) | 25.08.1962 | ||||
Günter Breitzke (bis 30.06.1992) | 29.06.1967 | ||||
Stefan Strerath (bis 30.06.1991) | 15.01.1967 | ||||
Murdo MacLeod (bis 10.10.1990) | 24.09.1958 | ||||
Andreas Möller (bis 30.06.1990) | 02.09.1967 | ||||
Thomas Kroth (bis 30.06.1990) | 26.08.1959 | ||||
Stephan Ritz (bis 30.06.1990) | 10.05.1965 | ||||
Martin Wiercimok (bis 30.06.1990) | 16.03.1969 | ||||
Sturm | |||||
Frank Mill (bis 30.06.1994) | 23.07.1958 | ||||
Jürgen Wegmann (bis 31.12.1992) | 31.03.1964 | ||||
Martin Driller (bis 30.06.1991) | 02.01.1970 | ||||
Michael Rummenigge (bis 30.06.1990) | 03.02.1964 | ||||
Norbert Dickel (bis 30.06.1990) | 27.11.1961 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 19.08.1989 |
3 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 23.09.1989 |
2 : 3 |
Schema Vergleich |