Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Jörg Berger (bis 13.04.1991) | 13.10.1944 | ||||
Co-Trainer | |||||
Jürgen Sparwasser (bis 31.12.1989) | 04.06.1948 | ||||
Torwart | |||||
Thomas Ernst (bis 30.06.1994) | 23.12.1967 | ||||
Uli Stein (bis 30.06.1994) | 23.10.1954 | ||||
Abwehr | |||||
Uwe Bindewald (bis 30.06.1994) | 13.08.1968 | ||||
Manfred Binz (bis 30.06.1994) | 22.09.1965 | ||||
Dietmar Roth (bis 30.06.1994) | 16.09.1963 | ||||
Michael Klein (bis 30.06.1993) | 22.02.1965 | ||||
André Köhler (ab 01.08.1989) (bis 31.10.1991) | 28.02.1965 | ||||
Charly Körbel (bis 30.06.1991) | 01.12.1954 | ||||
Thomas Klepper (bis 30.06.1990) | 07.04.1965 | ||||
Björn Pistauer (bis 30.06.1990) | 05.01.1968 | ||||
Alexander Conrad (bis 31.08.1989) | 15.11.1966 | ||||
Mittelfeld | |||||
Uwe Bein (bis 30.06.1994) | 26.09.1960 | ||||
Ralf Falkenmayer (bis 30.06.1994) | 11.02.1963 | ||||
Ralf Weber (bis 30.06.1994) | 31.05.1969 | ||||
Heinz Gründel (bis 30.06.1993) | 13.02.1957 | ||||
Stefan Studer (bis 30.06.1993) | 30.01.1964 | ||||
Thomas Lasser (bis 30.06.1992) | 25.10.1969 | ||||
Ralf Sievers (bis 02.09.1990) | 30.10.1961 | ||||
Dirk Bakalorz (bis 30.06.1990) | 22.08.1963 | ||||
Christian Heide (bis 30.06.1990) | 08.08.1968 | ||||
Peter Hobday (bis 30.06.1990) | 09.04.1961 | ||||
Jens König (ab 13.07.1989) (bis 16.03.1990) | 07.03.1965 | ||||
Sturm | |||||
Lothar Sippel (bis 30.06.1992) | 09.05.1965 | ||||
Janusz Turowski (bis 30.06.1991) | 07.02.1961 | ||||
Dieter Eckstein (bis 31.12.1990) | 12.03.1964 | ||||
Jørn Andersen (bis 30.06.1990) | 03.02.1963 | ||||
Thomas Weiß (ab 13.07.1989) (bis 30.06.1990) | 12.08.1967 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 19.08.1989 |
0 : 1 |
Schema Vergleich |