Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Peter Neururer (bis 13.11.1990) | 26.04.1955 | ||||
Co-Trainer | |||||
Michael Krüger (bis 12.09.1989) | 28.05.1954 | ||||
Torwart | |||||
Jens Lehmann (bis 30.06.1994) | 10.11.1969 | ||||
Werner Vollack (bis 30.06.1990) | 24.03.1955 | ||||
Abwehr | |||||
Dietmar Schacht (bis 30.06.1992) | 28.09.1962 | ||||
Michael Prus (bis 30.06.1991) | 04.02.1968 | ||||
Werner Ruthmann (bis 30.06.1991) | 12.08.1969 | ||||
Matthias Herget (bis 30.06.1990) | 14.11.1955 | ||||
Thomas Gaßmann (bis 30.06.1990) | 02.09.1967 | ||||
Jaroslav Kotas (bis 30.06.1990) | 04.04.1962 | ||||
Mittelfeld | |||||
Jürgen Luginger (bis 30.06.1994) | 08.12.1967 | ||||
Ingo Anderbrügge (bis 30.06.1994) | 02.01.1964 | ||||
Günter Schlipper (bis 30.06.1993) | 13.08.1962 | ||||
Egon Flad (ab 01.11.1989) (bis 30.06.1992) | 05.03.1964 | ||||
Siegmar Bieber (bis 30.06.1991) | 04.01.1968 | ||||
Rachid Belarbi (bis 30.06.1990) | 07.11.1964 | ||||
Jörg Mielers (bis 30.06.1990) | 02.11.1964 | ||||
Thomas Kortmann (bis 30.06.1990) | 18.08.1964 | ||||
Andreas Wildoer (bis 30.06.1990) | 31.08.1963 | ||||
Bjarne Goldbæk (bis 30.11.1989) | 06.10.1968 | ||||
6 | Andreas Müller (bis 30.06.2000) | 13.12.1962 | |||
Sturm | |||||
Peter Sendscheid (bis 30.06.1995) | 28.09.1965 | ||||
Alexander Borodjuk (bis 31.12.1993) | 30.11.1962 | ||||
Wolodymyr Ljutyj (ab 15.11.1989) (bis 30.06.1991) | 20.04.1962 | ||||
Reiner Edelmann (bis 30.06.1990) | 19.03.1965 | ||||
Carsten Marquardt (bis 30.06.1990) | 02.06.1967 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 19.08.1989 |
3 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |