Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Michael Krüger (ab 13.09.1989) (bis 23.09.1990) | 28.05.1954 | ||||
Bernd Laube (ab 01.09.1989) (bis 12.09.1989) | 13.11.1950 | ||||
Slobodan Cendic (bis 31.08.1989) | 28.08.1938 | ||||
Torwart | |||||
Jörg Sievers (bis 30.06.1994) | 22.09.1965 | ||||
Andreas Nagel (bis 30.06.1990) | 07.11.1964 | ||||
Abwehr | |||||
Mathias Kuhlmey (bis 30.06.1997) | 28.02.1966 | ||||
Axel Sundermann (bis 30.06.1994) | 23.01.1968 | ||||
Roman Wójcicki (bis 30.06.1993) | 08.01.1958 | ||||
Bernd Heemsoth (bis 30.06.1993) | 10.10.1966 | ||||
Nabil Maaloul (bis 30.06.1991) | 25.12.1962 | ||||
Karlheinz Geils (bis 30.06.1990) | 20.05.1955 | ||||
Bastian Hellberg (bis 30.06.1990) | 27.10.1962 | ||||
Michael Köpper (bis 30.06.1990) | 17.11.1966 | ||||
Neale Marmon (bis 30.06.1990) | 21.04.1961 | ||||
Mittelfeld | |||||
Martin Groth (bis 30.06.1995) | 20.10.1969 | ||||
Karsten Surmann (bis 30.06.1992) | 05.10.1959 | ||||
Hakan Biçici (bis 30.06.1991) | 01.08.1970 | ||||
Maximilian Heidenreich (bis 30.06.1990) | 09.05.1967 | ||||
Frank Pagelsdorf (bis 30.06.1990) | 05.02.1958 | ||||
Bernd Dierßen (bis 30.06.1990) | 28.08.1959 | ||||
Jürgen Prange (bis 30.06.1990) | 21.08.1965 | ||||
Christos Orkas (bis 30.06.1990) | 25.08.1965 | ||||
Sturm | |||||
Niclas Weiland (bis 30.06.1994) | 22.07.1972 | ||||
Uwe Eckel (bis 30.06.1991) | 06.07.1966 | ||||
Jochen Heisig (bis 30.06.1991) | 06.10.1965 | ||||
Peter Radojewski (bis 30.06.1990) | 18.11.1968 | ||||
Matthias Zimmerling (bis 30.06.1990) | 06.09.1967 | ||||
Siegfried Reich (bis 10.11.1989) | 29.09.1959 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 19.08.1989 |
0 : 3 |
Schema Vergleich |