Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Werner Fuchs (bis 13.11.1990) | 25.10.1948 | ||||
Co-Trainer | |||||
Hans Eder (bis 30.06.1990) | 14.11.1934 | ||||
Torwart | |||||
Walter Junghans (bis 31.12.1993) | 26.10.1958 | ||||
Abwehr | |||||
Daniel Scheinhardt (bis 30.06.1994) | 25.10.1970 | ||||
Jan-Halvor Halvorsen (bis 30.06.1992) | 08.03.1963 | ||||
Michael Jakobs (bis 30.06.1991) | 18.07.1959 | ||||
Dirk Greiser (bis 30.06.1991) | 24.02.1963 | ||||
Robert Holzer (ab 01.01.1990) (bis 30.06.1991) | 02.08.1966 | ||||
Frank Mischke (bis 30.06.1991) | 19.06.1961 | ||||
Eugen Kaminski (bis 30.06.1990) | 16.08.1963 | ||||
Christian Niebel (bis 30.06.1990) | 03.11.1959 | ||||
Mittelfeld | |||||
Oliver Holzbecher (bis 30.06.1995) | 25.09.1970 | ||||
Marco Zernicke (bis 30.06.1994) | 05.12.1969 | ||||
Theo Gries (bis 31.12.1993) | 10.02.1961 | ||||
Torsten Gowitzke (bis 30.06.1993) | 08.01.1967 | ||||
Wolfgang Patzke (bis 30.06.1991) | 24.02.1959 | ||||
Jürgen Rinke (bis 30.06.1990) | 10.09.1963 | ||||
Stephan Täuber (bis 31.12.1989) | 08.10.1966 | ||||
Mika Aaltonen (bis 31.12.1989) | 16.11.1965 | ||||
Sturm | |||||
Mike Lünsmann (bis 30.06.1996) | 23.11.1969 | ||||
Sven Kretschmer (bis 30.06.1992) | 31.12.1970 | ||||
René Unglaube (ab 01.10.1989) (bis 30.06.1991) | 06.11.1965 | ||||
Axel Kruse (ab 09.07.1989) (bis 02.01.1991) | 27.09.1967 | ||||
Fred Klaus (ab 01.09.1989) (bis 31.12.1990) | 27.02.1967 | ||||
Dirk Kurtenbach (bis 30.06.1990) | 02.08.1964 | ||||
Stephan Kuhlow (bis 30.06.1990) | 24.11.1967 | ||||
Helmut Rombach (bis 31.12.1989) | 25.02.1961 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 20.08.1989 |
1 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 29.08.1989 |
0 : 1 |
Schema Vergleich |