Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Horst Wohlers (bis 25.11.1990) | 06.08.1949 | ||||
Co-Trainer | |||||
Rainer Bonhof (bis 30.06.1990) | 29.03.1952 | ||||
Torwart | |||||
Siegfried Grüninger (bis 30.06.1990) | 28.06.1959 | ||||
Manfred Kubik (bis 30.06.1990) | 25.02.1967 | ||||
André Lenz (bis 30.06.1990) | 19.11.1973 | ||||
Abwehr | |||||
Stephan Paßlack (bis 30.06.1993) | 24.08.1970 | ||||
Torsten Chmielewski (bis 30.06.1992) | 21.01.1968 | ||||
Wolfgang Funkel (bis 30.06.1991) | 10.08.1958 | ||||
Rainer Zietsch (bis 30.06.1991) | 21.11.1964 | ||||
Gerhard Kleppinger (bis 30.06.1991) | 01.03.1958 | ||||
Holger Fach (bis 30.06.1991) | 06.09.1962 | ||||
Dietmar Klinger (bis 30.06.1991) | 08.01.1958 | ||||
Marco Titgens (bis 30.06.1990) | 02.06.1970 | ||||
Mittelfeld | |||||
Marcel Witeczek (bis 30.06.1991) | 18.10.1968 | ||||
Horst Steffen (bis 30.06.1991) | 03.03.1969 | ||||
Werner Kempkens (bis 30.06.1991) | 03.11.1969 | ||||
Jan Bartram (bis 30.06.1991) | 06.03.1962 | ||||
Thomas Stickroth (bis 30.06.1990) | 13.04.1965 | ||||
Friedhelm Funkel (bis 30.06.1990) | 10.12.1953 | ||||
Reinhold Mathy (bis 30.06.1990) | 12.04.1962 | ||||
Manfred Hellmann (bis 30.06.1990) | 16.08.1962 | ||||
Darius Scholtysik (bis 30.06.1990) | 04.08.1966 | ||||
Christian Dondera (bis 30.06.1990) | 25.01.1969 | ||||
Thorsten Fallack (bis 30.06.1990) | 28.09.1969 | ||||
Stefan Jörissen (bis 30.06.1990) | 16.10.1969 | ||||
Sturm | |||||
Siegfried Reich (ab 11.11.1989) (bis 30.06.1991) | 29.09.1959 | ||||
Michael Klauß (bis 30.06.1991) | 15.09.1970 | ||||
Stefan Trienekens (bis 30.06.1991) | 21.08.1970 | ||||
Brian Laudrup (bis 30.06.1990) | 22.02.1969 | ||||
Stephan Wolff (bis 30.06.1990) | 29.01.1970 | ||||
Jan Schröers (bis 30.06.1990) | 24.10.1969 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 18.08.1989 |
2 : 1 |
Schema Vergleich |