Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Kurt Geinzer (ab 16.04.1990) (bis 30.06.1992) | 03.07.1948 | ||||
Hans-Günter Neues (ab 16.12.1989) (bis 15.04.1990) | 14.11.1950 | ||||
Niko Semlitsch (bis 15.12.1989) | 27.11.1946 | ||||
Torwart | |||||
Bernd Fuhr (bis 30.06.1990) | 11.04.1960 | ||||
Abwehr | |||||
Stefan Schummer (bis 30.06.1998) | 14.08.1964 | ||||
Michael Kostner (bis 30.06.1991) | 07.02.1969 | ||||
Achim Thiel (bis 30.06.1990) | 16.10.1962 | ||||
Karl Richter (bis 30.06.1990) | 27.03.1958 | ||||
Mittelfeld | |||||
Günther Albert (bis 30.06.1995) | 14.11.1963 | ||||
Christos Figas (bis 31.12.1993) | 16.11.1969 | ||||
Peter Cyrys (bis 30.06.1992) | 17.03.1965 | ||||
Ronny Borchers (bis 30.06.1991) | 10.08.1957 | ||||
Michael Kroninger (bis 30.06.1990) | 12.12.1966 | ||||
Knut Hahn (bis 30.06.1990) | 19.12.1964 | ||||
Mirza Kapetanović (bis 30.06.1990) | 30.06.1959 | ||||
Sturm | |||||
David Behlil (bis 30.06.1993) | 08.06.1970 | ||||
Axel Brummer (bis 30.06.1991) | 25.11.1961 | ||||
Hans Richter (ab 01.10.1989) (bis 30.06.1991) | 14.09.1959 | ||||
Ralf Haub (ab 01.01.1990) (bis 30.06.1990) | 26.07.1964 | ||||
Guido Erhard (bis 30.06.1990) | 06.10.1969 | ||||
Uwe Igler (bis 30.06.1990) | 14.11.1964 | ||||
Senad Merdanović (bis 30.06.1990) | 07.08.1961 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 18.08.1989 |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 23.09.1989 |
1 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Freitag, 10.11.1989 |
1 : 0 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 17.02.1990 |
1 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 13.03.1990 |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 28.03.1990 |
0 : 1 |
Schema Vergleich |