Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Willibert Kremer (bis 20.04.1992) | 15.10.1939 | ||||
Torwart | |||||
Ralf Kellermann (bis 30.06.1993) | 24.09.1968 | ||||
Heribert Macherey (bis 30.06.1992) | 03.11.1954 | ||||
Abwehr | |||||
Patrick Notthoff (bis 30.06.1994) | 26.02.1966 | ||||
Michael Struckmann (bis 30.06.1994) | 28.08.1964 | ||||
Massimo Mariotti (bis 30.06.1992) | 22.11.1961 | ||||
Lothar Woelk (bis 30.06.1992) | 03.08.1954 | ||||
Marco Köller (ab 01.01.1990) (bis 30.06.1991) | 25.06.1969 | ||||
Oswald Semlits (bis 30.06.1990) | 07.06.1958 | ||||
Jörg Kessen (bis 30.06.1990) | 07.09.1960 | ||||
Michael Telljohann (bis 30.06.1990) | 09.03.1969 | ||||
Ralf Zils (bis 30.06.1990) | 25.05.1969 | ||||
2 | Joachim Hopp (bis 30.06.1998) | 10.07.1966 | |||
Mittelfeld | |||||
Franz-Josef Steininger (bis 30.06.1996) | 09.07.1960 | ||||
Rachid Azzouzi (bis 30.06.1995) | 10.01.1971 | ||||
Toni Puszamszies (bis 30.06.1992) | 14.08.1958 | ||||
Uwe Kober (bis 30.06.1992) | 24.04.1961 | ||||
Pietro Callea (bis 30.06.1991) | 04.09.1969 | ||||
Kemal Alispahic (ab 01.11.1989) (bis 30.06.1990) | 13.03.1965 | ||||
Mike Voßnacke (bis 30.06.1990) | 03.01.1965 | ||||
Sturm | |||||
Ferenc Schmidt (bis 30.06.1993) | 28.07.1963 | ||||
Ewald Lienen (bis 30.06.1992) | 28.11.1953 | ||||
Michael Tönnies (bis 30.06.1992) | 19.12.1959 | ||||
Gyula Hajszán (bis 30.06.1991) | 09.10.1961 | ||||
Günter Thiele (bis 31.12.1990) | 07.11.1961 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 19.08.1989 |
2 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 23.09.1989 |
1 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 11.11.1989 |
4 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 17.02.1990 |
1 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 13.03.1990 |
0 : 1 |
Schema Vergleich |