Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Hans-Werner Moors (bis 30.06.1991) | 24.07.1950 | ||||
Co-Trainer | |||||
Jürgen Röber (bis 30.06.1991) | 25.12.1953 | ||||
Torwart | |||||
Frank Kurth (bis 30.06.1994) | 15.03.1962 | ||||
Wolfgang Wiesner (bis 30.06.1991) | 20.02.1967 | ||||
Abwehr | |||||
Frank Kontny (ab 01.12.1989) (bis 30.06.1994) | 21.12.1964 | ||||
Frank Thommessen (bis 30.06.1992) | 31.05.1962 | ||||
Willi Landgraf (bis 30.06.1991) | 29.08.1968 | ||||
Dirk Pusch (bis 30.06.1991) | 30.01.1962 | ||||
Jörg Strube (bis 30.06.1991) | 21.02.1971 | ||||
Oliver Koch (bis 30.06.1990) | 02.10.1963 | ||||
Mittelfeld | |||||
Stefan Chmielewski (bis 30.06.1992) | 21.01.1968 | ||||
Jürgen Serr (bis 30.06.1992) | 21.05.1965 | ||||
Mario Basler (bis 30.06.1991) | 18.12.1968 | ||||
Jürgen Röber (bis 30.06.1991) | 25.12.1953 | ||||
Carsten Rafoth (bis 30.06.1991) | 01.07.1971 | ||||
Burkhard Steiner (bis 30.06.1991) | 04.10.1958 | ||||
Dirk Wissel (bis 30.06.1991) | 26.03.1969 | ||||
Dirk Helmig (bis 31.12.1990) | 03.05.1965 | ||||
Fabrizio Hayer (bis 30.06.1990) | 11.05.1969 | ||||
Sturm | |||||
Ralf Regenbogen (bis 30.06.1991) | 24.03.1960 | ||||
Marek Koniarek (bis 30.06.1991) | 29.05.1962 | ||||
Volker Abramczik (bis 30.06.1990) | 27.05.1964 | ||||
Aaron Biagioli (bis 30.06.1990) | 26.01.1965 | ||||
Manfred Ostendorf (bis 30.06.1990) | 29.08.1964 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 19.08.1989 |
1 : 2 |
Schema Vergleich |