Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Bernd Hoss (ab 01.12.1989) (bis 30.06.1990) | 19.06.1939 | ||||
Uwe Ehret (ab 27.08.1989) (bis 26.11.1989) | 14.09.1955 | ||||
Lorenz-Günther Köstner (bis 26.08.1989) | 30.01.1952 | ||||
Torwart | |||||
Michael Haas (bis 30.06.1991) | 15.12.1963 | ||||
Günther Wienhold (bis 30.06.1990) | 21.01.1948 | ||||
Klemens Hartenbach (bis 30.06.1990) | 20.06.1964 | ||||
Abwehr | |||||
Rolf Maier (bis 30.06.1992) | 11.04.1960 | ||||
Oliver Schäfer (bis 30.06.1991) | 27.02.1969 | ||||
Joachim Klemenz (bis 30.06.1991) | 16.02.1964 | ||||
Udo Lay (bis 30.06.1991) | 13.03.1960 | ||||
Reinhard Marsing (bis 30.06.1991) | 08.06.1963 | ||||
Martin Krieg (bis 30.06.1990) | 11.11.1964 | ||||
Mittelfeld | |||||
Andreas Zeyer (bis 30.06.1994) | 09.06.1968 | ||||
Michael Pfahler (bis 30.06.1993) | 29.11.1965 | ||||
Michael Zeyer (bis 30.06.1992) | 09.06.1968 | ||||
Karl-Heinz Schulz (bis 30.06.1991) | 21.12.1955 | ||||
Thomas Schweizer (bis 30.06.1991) | 13.09.1967 | ||||
Andreas Buck (bis 30.06.1990) | 29.12.1967 | ||||
Martin Trieb (ab 01.01.1990) (bis 30.06.1990) | 23.09.1961 | ||||
Roland Bernhard (bis 30.06.1990) | 26.05.1966 | ||||
Sturm | |||||
Holger Janz (bis 30.06.1991) | 11.09.1966 | ||||
Marek Majka (bis 30.06.1991) | 05.01.1959 | ||||
Dimitrios Moutas (bis 30.06.1990) | 15.04.1968 | ||||
Manfred Dum (bis 30.06.1990) | 30.03.1961 | ||||
Francesco Mammana (bis 30.06.1990) | 30.04.1967 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 20.08.1989 |
1 : 3 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 23.09.1989 |
1 : 2 |
Schema Vergleich |