Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Hannes Bongartz (bis 03.03.1994) | 03.10.1951 | ||||
Torwart | |||||
Ralf Eilenberger (bis 30.06.1994) | 16.11.1965 | ||||
Udo Mai (bis 30.06.1994) | 29.07.1967 | ||||
Abwehr | |||||
Uwe Neuhaus (bis 30.06.1995) | 26.11.1959 | ||||
Stefan Emmerling (bis 31.12.1994) | 10.02.1966 | ||||
Jörg Bach (bis 30.06.1994) | 20.11.1965 | ||||
Thomas Langbein (bis 30.06.1993) | 31.01.1967 | ||||
Jörg Sobiech (bis 30.06.1993) | 15.01.1969 | ||||
Thomas Siewert (bis 30.06.1992) | 04.11.1961 | ||||
Martin Reimann (bis 30.06.1991) | 17.03.1963 | ||||
Ralf Lewe (bis 30.06.1990) | 13.05.1969 | ||||
Martin Kollenberg (bis 30.06.1990) | 13.06.1965 | ||||
Frank Kontny (bis 30.11.1989) | 21.12.1964 | ||||
Mittelfeld | |||||
Eduard Buckmaier (bis 30.06.1996) | 09.06.1966 | ||||
Thorsten Fink (bis 30.06.1994) | 29.10.1967 | ||||
Frank Hartmann (ab 01.01.1990) (bis 30.06.1993) | 27.09.1960 | ||||
Dirk Kontny (bis 30.06.1991) | 30.11.1965 | ||||
Thomas Stoll (bis 30.06.1991) | 20.05.1970 | ||||
Harald Kügler (bis 30.06.1990) | 15.02.1962 | ||||
Jochen Terhaar (bis 14.08.1989) | 06.12.1961 | ||||
Sturm | |||||
Uwe Tschiskale (bis 30.09.1993) | 09.07.1962 | ||||
Werner Schmitz (bis 30.06.1991) | 06.10.1969 | ||||
Srdjan Jankovic (bis 31.12.1990) | 03.02.1960 | ||||
Maurice Banach (bis 30.06.1990) | 09.10.1967 | ||||
Heiko Ueding (bis 30.06.1990) | 04.10.1969 | ||||
Frank Hartmann (bis 30.06.1990) | 17.08.1960 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 19.08.1989 |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 24.09.1989 |
0 : 2 |
Schema Vergleich |