Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Rainer Zobel (ab 02.05.1990) (bis 30.06.1992) | 03.11.1948 | ||||
Manfred Krafft (bis 01.05.1990) | 11.12.1937 | ||||
Torwart | |||||
Stefan Brasas (bis 30.06.1992) | 31.08.1967 | ||||
Kari Laukkanen (bis 30.06.1990) | 14.12.1963 | ||||
Abwehr | |||||
Andreas Keim (bis 30.06.1993) | 08.06.1962 | ||||
Wolfgang Wolf (bis 30.06.1992) | 24.09.1957 | ||||
Heribert Stadler (bis 30.06.1991) | 04.01.1964 | ||||
Alfred Schön (bis 30.06.1990) | 12.01.1962 | ||||
Mittelfeld | |||||
Matthias Imhof (bis 30.06.1993) | 25.05.1968 | ||||
Alois Schwartz (bis 30.06.1993) | 28.03.1967 | ||||
Reinhold Tattermusch (bis 30.06.1993) | 11.04.1967 | ||||
Dirk Fengler (bis 30.06.1991) | 03.03.1970 | ||||
Andreas Broß (bis 30.06.1991) | 28.02.1971 | ||||
Oliver Straube (bis 30.06.1990) | 13.12.1971 | ||||
Wolfgang Schüler (bis 30.06.1990) | 17.02.1958 | ||||
Bernd Grabosch (bis 30.06.1990) | 23.09.1958 | ||||
Runald Ossen (bis 30.06.1990) | 18.05.1963 | ||||
Gianni Coveli (bis 30.06.1990) | 31.07.1970 | ||||
Peter Starzmann (bis 30.06.1990) | 27.07.1962 | ||||
Ralf Rueff (bis 30.06.1990) | 30.06.1968 | ||||
Sturm | |||||
Gregor Grillemeier (bis 30.06.1991) | 17.02.1959 | ||||
Ralf Vollmer (bis 30.06.1991) | 05.07.1962 | ||||
Fredi Bobic (bis 30.06.1990) | 30.10.1971 | ||||
Leo Bunk (ab 01.01.1990) (bis 30.06.1990) | 23.10.1962 | ||||
Ari Hjelm (bis 30.06.1990) | 24.02.1962 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 19.08.1989 |
0 : 6 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 23.09.1989 |
2 : 3 |
Schema Vergleich |