Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Jürgen Sparwasser (ab 21.06.1990) (bis 05.11.1991) | 04.06.1948 | ||||
Slobodan Cendic (ab 01.06.1990) (bis 13.06.1990) | 28.08.1938 | ||||
Uwe Ebert (ab 07.04.1990) (bis 30.05.1990) | 06.03.1945 | ||||
Uwe Klimaschefski (ab 02.04.1990) (bis 06.04.1990) | 11.12.1938 | ||||
Dieter Renner (bis 31.03.1990) | 18.12.1949 | ||||
Torwart | |||||
Tom Eilers (bis 30.06.1993) | 17.03.1970 | ||||
Wilhelm Huxhorn (bis 30.06.1993) | 20.09.1955 | ||||
Rainer Berg (bis 30.06.1990) | 21.08.1965 | ||||
Abwehr | |||||
Yvo Hoffmann (bis 30.06.1993) | 02.07.1968 | ||||
Freddy Heß (bis 30.06.1993) | 07.03.1964 | ||||
Rainer Scholz (bis 30.06.1992) | 03.09.1954 | ||||
Roger Prinzen (bis 30.06.1991) | 04.03.1969 | ||||
Markus Sittardt (bis 30.06.1991) | 17.10.1970 | ||||
Frank Dörr (bis 30.06.1990) | 21.09.1967 | ||||
Gerhard Lachmann (bis 30.06.1990) | 28.01.1958 | ||||
Mittelfeld | |||||
Martin Kowalewski (bis 30.06.1994) | 09.06.1970 | ||||
Stephan Täuber (ab 01.01.1990) (bis 30.06.1993) | 08.10.1966 | ||||
Jürgen Baier (bis 30.06.1993) | 29.06.1958 | ||||
Guangming Gu (bis 30.06.1992) | 31.01.1959 | ||||
Michael Blättel (bis 30.06.1991) | 29.09.1960 | ||||
Rudi Thömmes (bis 30.06.1990) | 17.12.1968 | ||||
Dietmar Feucht (bis 30.06.1990) | 28.12.1967 | ||||
Volker Kispert (bis 30.06.1990) | 25.08.1961 | ||||
Sturm | |||||
Henrik Eichenauer (bis 30.06.1993) | 07.07.1968 | ||||
Dieter Gutzler (bis 30.06.1993) | 28.07.1964 | ||||
Thomas Kloss (bis 30.06.1991) | 26.03.1965 | ||||
Tomáš Kříž (bis 31.12.1990) | 17.03.1959 | ||||
Uwe Kuhl (bis 30.06.1990) | 24.08.1961 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 19.08.1989 |
0 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 23.09.1989 |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 11.11.1989 |
4 : 1 |
Schema Vergleich |