Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Karsten Wettberg (ab 21.02.1990) (bis 31.05.1992) | 10.11.1941 | ||||
Willi Bierofka (bis 20.02.1990) | 21.01.1953 | ||||
Torwart | |||||
Bobby Dekeyser (bis 30.06.1992) | 07.10.1964 | ||||
Markus Lach (bis 30.06.1990) | 29.08.1969 | ||||
Abwehr | |||||
Reiner Maurer (bis 30.06.1995) | 16.02.1960 | ||||
Thomas Miller (bis 30.06.1994) | 13.02.1963 | ||||
Walter Hainer (bis 30.06.1992) | 03.10.1961 | ||||
Jürgen Wolke (bis 30.06.1991) | 20.02.1968 | ||||
Stephan Beckenbauer (bis 30.06.1990) | 01.12.1968 | ||||
Markus Wolf (bis 30.06.1990) | 05.02.1970 | ||||
Andreas Wächter (bis 30.06.1990) | 05.11.1968 | ||||
Martin Spanring (bis 31.12.1989) | 14.10.1969 | ||||
Mittelfeld | |||||
Armin Störzenhofecker (bis 30.06.1995) | 29.04.1965 | ||||
Roland Kneißl (bis 30.06.1995) | 05.02.1963 | ||||
Albert Gröber (bis 30.06.1994) | 26.04.1967 | ||||
Stefan Windsperger (bis 30.06.1992) | 30.12.1969 | ||||
Ralph Müller-Gesser (bis 30.06.1991) | 27.06.1969 | ||||
Stephan Jaxt (bis 30.06.1990) | 01.10.1963 | ||||
Sturm | |||||
Horst Schmidbauer (bis 30.06.1993) | 27.06.1964 | ||||
Bernhard Meisl (bis 30.06.1991) | 03.07.1965 | ||||
Norbert Rolshausen (bis 30.06.1990) | 14.04.1962 | ||||
Srdjan Colakovic (bis 30.06.1990) | 21.09.1965 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 19.08.1989 |
0 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 23.09.1989 |
0 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 08.11.1989 |
1 : 2 |
Schema Vergleich |