Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Jochen Rücker (bis 30.06.2005) | 30.12.1944 | ||||
Trainer | |||||
Willi Entenmann (ab 27.03.1990) (bis 19.11.1990) | 25.09.1943 | ||||
Arie Haan (bis 26.03.1990) | 16.11.1948 | ||||
Co-Trainer | |||||
Willi Entenmann (bis 26.03.1990) | 25.09.1943 | ||||
Torwart | |||||
Eike Immel (bis 30.06.1995) | 27.11.1960 | ||||
22 | Eberhard Trautner (bis 30.06.1996) | 07.02.1967 | |||
Abwehr | |||||
Eyjólfur Sverrisson (ab 01.01.1990) (bis 30.06.1994) | 03.08.1968 | ||||
Alexander Strehmel (bis 30.06.1994) | 20.03.1968 | ||||
Michael Frontzeck (bis 30.06.1994) | 26.03.1964 | ||||
Nils Schmäler (bis 30.06.1992) | 10.11.1969 | ||||
Klaus Mirwald (bis 30.06.1991) | 11.09.1968 | ||||
Marco Kurz (bis 30.06.1990) | 16.05.1969 | ||||
6 | Guido Buchwald (bis 30.06.1994) | 24.01.1961 | |||
13 | Günther Schäfer (bis 30.09.1996) | 09.06.1962 | |||
Mittelfeld | |||||
Marc Kienle (bis 30.06.1995) | 22.10.1972 | ||||
Maurizio Gaudino (bis 30.06.1993) | 12.12.1966 | ||||
José Basualdo (bis 30.06.1991) | 20.06.1963 | ||||
Karl Allgöwer (bis 30.06.1991) | 05.01.1957 | ||||
Jürgen Hartmann (bis 30.06.1991) | 27.10.1962 | ||||
Axel Jüptner (bis 30.06.1991) | 26.04.1969 | ||||
Manfred Schnalke (bis 30.06.1991) | 09.03.1965 | ||||
Ásgeir Sigurvinsson (bis 30.06.1990) | 08.05.1955 | ||||
Gerhard Poschner (bis 30.06.1990) | 23.09.1969 | ||||
Sturm | |||||
Fritz Walter (bis 30.06.1994) | 21.07.1960 | ||||
Manfred Kastl (bis 30.06.1992) | 23.09.1965 | ||||
Olaf Schmäler (bis 30.06.1992) | 10.11.1969 | ||||
Peter Rasmussen (bis 30.06.1991) | 16.05.1967 | ||||
Irsen Latifović (bis 30.06.1990) | 28.12.1969 | ||||
Demir Hotić (bis 30.11.1989) | 09.07.1962 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 19.08.1989 |
1 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 23.09.1989 |
0 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Donnerstag, 09.11.1989 |
3 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 12.12.1989 |
3 : 0 |
Schema Vergleich |