Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Reinhard Saftig (bis 22.04.1991) | 23.01.1952 | ||||
Co-Trainer | |||||
Gerd Bode (bis 30.06.1990) | |||||
Torwart | |||||
Ralf Zumdick (bis 30.06.1995) | 10.05.1958 | ||||
Andreas Wessels (bis 30.06.1995) | 06.07.1964 | ||||
Abwehr | |||||
Rob Reekers (bis 30.06.1995) | 07.05.1966 | ||||
Olaf Dressel (bis 30.06.1994) | 19.09.1968 | ||||
Thomas Kempe (bis 30.06.1993) | 17.03.1960 | ||||
Peter Zanter (bis 30.06.1993) | 11.11.1965 | ||||
Walter Oswald (bis 30.06.1991) | 08.10.1955 | ||||
Andreas Ridder (bis 30.06.1991) | 27.09.1964 | ||||
Gerrit Plomp (bis 31.12.1989) | 27.06.1963 | ||||
Mittelfeld | |||||
Uwe Wegmann (bis 30.06.1995) | 14.01.1964 | ||||
Frank Heinemann (bis 30.06.1994) | 08.01.1965 | ||||
Frank Benatelli (bis 30.06.1993) | 19.08.1962 | ||||
Michael Rzehaczek (bis 30.06.1993) | 17.01.1967 | ||||
Thorsten Legat (bis 30.06.1991) | 07.11.1968 | ||||
Elard Ostermann (bis 30.06.1991) | 15.10.1968 | ||||
László Farkasházy (bis 30.06.1991) | 27.01.1968 | ||||
Michael Hubner (bis 31.12.1990) | 12.08.1969 | ||||
Dirk Eitzert (bis 30.06.1990) | 01.11.1968 | ||||
Dirk Sadowicz (bis 30.06.1990) | 25.02.1965 | ||||
Meinolf Mehls (bis 30.06.1990) | 24.07.1965 | ||||
Martin Slawinski (bis 30.06.1990) | 23.10.1969 | ||||
Sturm | |||||
Jupp Nehl (bis 30.09.1991) | 13.06.1961 | ||||
Stefan Kohn (bis 30.06.1991) | 09.10.1965 | ||||
Uwe Leifeld (bis 30.06.1991) | 24.07.1966 | ||||
Andreas Jeschke (bis 30.06.1990) | 06.09.1966 | ||||
Thomas Epp (bis 31.10.1989) | 07.04.1968 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 19.08.1989 |
0 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 23.09.1989 |
1 : 0 |
Schema Vergleich |