Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Friedel Hoppe (ab 02.05.1990) (bis 30.06.1990) | 21.05.1949 | ||||
Rolf Schafstall (bis 01.05.1990) | 22.02.1937 | ||||
Antun Rudinski (bis 25.07.1989) | 01.10.1937 | ||||
Torwart | |||||
Christof Rekers (bis 30.06.1994) | 25.08.1967 | ||||
Wolfgang Kellner (bis 30.06.1991) | 14.04.1963 | ||||
Abwehr | |||||
Dirk Gellrich (bis 30.06.1994) | 12.09.1964 | ||||
Branko Žeravica (bis 30.06.1992) | 18.01.1958 | ||||
Paul Jaschke (bis 30.06.1991) | 18.04.1966 | ||||
Ingo Pickenäcker (bis 30.06.1990) | 07.04.1962 | ||||
Andreas Helmer (bis 30.06.1990) | 25.02.1966 | ||||
Kai Braathen (bis 30.06.1990) | 10.10.1963 | ||||
Fremann (bis 30.06.1990) | |||||
Andreas Wallenhorst (bis 30.06.1990) | 12.01.1966 | ||||
Mittelfeld | |||||
Igor Bulanow (ab 01.12.1989) (bis 30.06.1996) | 15.11.1963 | ||||
Claus-Dieter Wollitz (bis 30.06.1993) | 19.07.1965 | ||||
Ralf Heskamp (bis 30.06.1992) | 22.09.1965 | ||||
Heino van den Berg (bis 30.06.1991) | 07.12.1968 | ||||
Roland Twyrdy (bis 30.06.1991) | 21.08.1969 | ||||
Ansgar Brinkmann (bis 31.12.1990) | 05.07.1969 | ||||
Frank Schulz (bis 30.06.1990) | 18.02.1961 | ||||
Bernd Hansen (bis 30.06.1990) | 13.10.1963 | ||||
Sturm | |||||
Holger Kühnel (bis 31.12.1991) | 21.02.1969 | ||||
Uwe Jursch (bis 30.06.1991) | 20.06.1963 | ||||
Christian Neidhart (bis 31.12.1990) | 01.10.1968 | ||||
Heikko Glöde (bis 30.06.1990) | 12.07.1961 | ||||
Ralf Voigt (bis 30.06.1990) | 31.12.1965 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 19.08.1989 |
3 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 24.09.1989 |
0 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 11.11.1989 |
3 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 13.12.1989 |
3 : 2 |
Schema Vergleich |