Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Horst Hrubesch (bis 30.06.1990) | 17.04.1951 | ||||
Torwart | |||||
Uwe Bullmann (bis 30.06.1992) | 22.12.1959 | ||||
Ralf Kirchhoff (bis 30.06.1990) | 03.07.1963 | ||||
Abwehr | |||||
Michael Geiger (bis 30.06.1993) | 27.09.1960 | ||||
Uwe Otto (bis 30.06.1992) | 29.09.1962 | ||||
Gianni Lazzara (bis 30.06.1991) | 22.04.1972 | ||||
Ralf Kammel (bis 30.06.1990) | 08.09.1960 | ||||
Mittelfeld | |||||
Heiner Pahl (bis 30.06.1992) | 27.02.1960 | ||||
Olaf Ansorge (bis 30.06.1992) | 04.06.1961 | ||||
Carlos Tavares (bis 30.06.1992) | 06.09.1969 | ||||
Oliver Schwarz (bis 30.06.1991) | 16.12.1970 | ||||
Gültekin Gültas (bis 30.06.1991) | 20.08.1970 | ||||
Ralf Wilhelm (bis 30.06.1991) | 17.10.1960 | ||||
Ralf Elsner (bis 30.06.1991) | 28.05.1969 | ||||
Mathias Fiebich (bis 30.06.1991) | 08.11.1962 | ||||
Bernd Bressem (bis 30.06.1990) | 04.06.1965 | ||||
Peter Göldner (ab 01.01.1990) (bis 30.06.1990) | 09.09.1964 | ||||
Sturm | |||||
Holger Fiebich (bis 30.06.1994) | 21.05.1968 | ||||
Frank Plagge (bis 30.06.1992) | 18.04.1963 | ||||
Oliver Scheyno (bis 30.06.1990) |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 19.08.1989 |
1 : 3 |
Schema Vergleich |