Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Erich Rutemöller (bis 30.08.1991) | 08.02.1945 | ||||
Co-Trainer | |||||
Hannes Linßen (bis 31.08.1991) | 28.09.1949 | ||||
Torwart | |||||
Bodo Illgner (bis 30.06.1993) | 07.04.1967 | ||||
Volker Diergardt (bis 30.06.1991) | 26.04.1958 | ||||
Abwehr | |||||
Alfons Higl (bis 30.06.1995) | 17.12.1964 | ||||
Jann Jensen (bis 31.12.1992) | 22.02.1969 | ||||
Anders Giske (bis 30.06.1992) | 22.11.1959 | ||||
Paul Steiner (bis 30.06.1991) | 23.01.1957 | ||||
Andreas Gielchen (bis 30.06.1991) | 27.10.1964 | ||||
3 | Karsten Baumann (bis 30.06.1998) | 14.10.1969 | |||
Mittelfeld | |||||
Horst Heldt (bis 30.06.1995) | 09.12.1969 | ||||
Frank Greiner (bis 30.06.1995) | 03.07.1966 | ||||
Pierre Littbarski (bis 30.06.1993) | 16.04.1960 | ||||
Hansi Flick (bis 30.06.1993) | 24.02.1965 | ||||
Reinhold Daschner (bis 30.06.1992) | 16.10.1969 | ||||
Falko Götz (bis 30.06.1992) | 26.03.1962 | ||||
Andrzej Rudy (bis 31.12.1991) | 15.10.1965 | ||||
Axel Britz (bis 30.06.1991) | 16.01.1969 | ||||
Franz Wunderlich (bis 30.06.1991) | 11.10.1963 | ||||
6 | Olaf Janßen (bis 30.06.1996) | 08.10.1966 | |||
14 | Henrik Andersen (bis 30.06.1996) | 07.05.1965 | |||
Sturm | |||||
Ralf Sturm (bis 30.06.1994) | 18.10.1968 | ||||
Frank Ordenewitz (bis 30.06.1993) | 25.03.1965 | ||||
Uwe Fuchs (bis 30.06.1993) | 23.07.1966 | ||||
Maurice Banach (bis 17.11.1991) | 09.10.1967 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 04.08.1990 15:00 Uhr |
1 : 6 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 03.11.1990 15:30 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 01.12.1990 15:30 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 30.03.1991 15:30 Uhr |
1 : 0 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 23.04.1991 20:00 Uhr |
0 : 0 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 07.05.1991 20:15 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 22.06.1991 19:30 Uhr |
4 : 3 i.E. |
Schema Vergleich |