Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Arie Haan (bis 30.06.1991) | 16.11.1948 | ||||
Co-Trainer | |||||
Dieter Lieberwirth (bis 30.06.1991) | 13.01.1954 | ||||
Willi Entenmann (ab 08.04.1991) (bis 30.06.1991) | 25.09.1943 | ||||
Torwart | |||||
Andreas Köpke (bis 30.06.1994) | 12.03.1962 | ||||
Kurt Kowarz (bis 30.06.1994) | 12.04.1958 | ||||
Abwehr | |||||
Marco Kurz (bis 30.06.1994) | 16.05.1969 | ||||
Jörg Dittwar (bis 30.06.1994) | 01.08.1963 | ||||
Uwe Wolf (bis 30.06.1994) | 10.08.1967 | ||||
Hans-Jürgen Heidenreich (bis 30.06.1992) | 17.08.1967 | ||||
Ralf Dusend (bis 30.06.1991) | 28.09.1959 | ||||
Uli Bayerschmidt (bis 30.06.1991) | 03.03.1967 | ||||
Ulf Metschies (bis 30.06.1991) | 22.09.1963 | ||||
Dieter Oßwald (bis 30.06.1991) | 23.08.1970 | ||||
Vlado Kasalo (bis 30.06.1991) | 11.11.1962 | ||||
Mittelfeld | |||||
Hans Dorfner (ab 01.01.1991) (bis 30.06.1994) | 03.07.1965 | ||||
Marc Oechler (bis 30.06.1994) | 11.02.1968 | ||||
Joachim Philipkowski (bis 30.06.1992) | 26.02.1962 | ||||
Martin Wagner (bis 30.06.1992) | 24.02.1968 | ||||
Thomas Brunner (bis 30.06.1992) | 10.08.1962 | ||||
Günter Drews (bis 30.06.1992) | 09.07.1967 | ||||
Andreas Schöll (bis 30.06.1992) | 12.11.1969 | ||||
Uwe Weidemann (bis 30.06.1992) | 14.06.1963 | ||||
Christian Hausmann (bis 30.06.1991) | 21.11.1963 | ||||
Sturm | |||||
Christian Wück (bis 30.06.1994) | 09.06.1973 | ||||
Dieter Eckstein (ab 01.01.1991) (bis 05.09.1993) | 12.03.1964 | ||||
Reiner Wirsching (bis 30.06.1992) | 18.01.1963 | ||||
Sergio Zárate (bis 30.06.1992) | 14.01.1969 | ||||
Frank Türr (bis 30.06.1991) | 16.09.1970 | ||||
Sead Kajtaz (bis 31.01.1991) | 14.02.1963 | ||||
Thomas Klein (bis 31.12.1990) | 23.04.1965 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 04.08.1990 18:00 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 03.11.1990 15:30 Uhr |
0 : 0 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 13.11.1990 20:00 Uhr |
0 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |