Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Dieter Ferner (ab 22.04.1991) (bis 30.06.1991) | 16.01.1949 | ||||
Klaus Schlappner (bis 22.04.1991) | 22.05.1940 | ||||
Torwart | |||||
Alfred Wahlen (bis 30.06.1993) | 15.11.1958 | ||||
Heinz Böhmann (bis 30.06.1991) | 14.06.1962 | ||||
Abwehr | |||||
Bernd Eichmann (bis 30.06.1995) | 12.02.1966 | ||||
Mathias Hönerbach (bis 30.06.1994) | 13.04.1962 | ||||
Wenanty Fuhl (bis 30.06.1994) | 02.12.1960 | ||||
Eugen Hach (bis 30.06.1992) | 19.09.1960 | ||||
Michael Nushöhr (bis 30.06.1992) | 14.08.1962 | ||||
Nasko Jelew (bis 30.06.1992) | 09.01.1960 | ||||
Florian Gothe (bis 30.06.1991) | 09.08.1962 | ||||
Mittelfeld | |||||
Jörg Roth (bis 30.06.1994) | 29.10.1970 | ||||
Thomas Kristl (bis 30.06.1993) | 18.04.1963 | ||||
Wolfgang Schüler (bis 30.06.1993) | 17.02.1958 | ||||
Christiaan Pförtner (bis 30.06.1992) | 03.03.1966 | ||||
Danny Schwarz (bis 30.06.1991) | 11.05.1975 | ||||
Markus Osthoff (bis 30.06.1991) | 19.11.1968 | ||||
Adrian Spyrka (bis 30.06.1991) | 01.08.1967 | ||||
Frank Kirchhoff (bis 30.06.1991) | 13.10.1965 | ||||
Uli Kiefer (bis 30.06.1991) | 20.10.1967 | ||||
Axel Schwarz (bis 30.06.1991) | 10.12.1965 | ||||
Sturm | |||||
Bernd Rohrbacher (bis 30.06.1994) | 15.09.1965 | ||||
Michael Krätzer (bis 30.06.1994) | 12.03.1962 | ||||
Michael Preetz (bis 30.06.1992) | 17.08.1967 | ||||
Jonathan Akpoborie (bis 30.06.1992) | 20.10.1968 | ||||
Heikko Glöde (bis 30.06.1992) | 12.07.1961 | ||||
Lutz Schnürer (bis 30.06.1991) | 17.12.1963 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 04.08.1990 15:00 Uhr |
2 : 6 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 03.11.1990 14:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 01.12.1990 15:30 Uhr |
0 : 0 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 05.03.1991 20:00 Uhr |
3 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |