Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Jürgen Gelsdorf (bis 30.06.1991) | 19.01.1953 | ||||
Peter Hermann (ab 31.05.1991) (bis 30.06.1991) | 22.03.1952 | ||||
Co-Trainer | |||||
Peter Hermann (bis 30.05.1991) | 22.03.1952 | ||||
Torwart | |||||
1 | Rüdiger Vollborn (bis 30.06.1999) | 12.02.1963 | |||
23 | Dirk Heinen (bis 31.12.1999) | 03.12.1970 | |||
Abwehr | |||||
Franco Foda (bis 30.06.1994) | 23.04.1966 | ||||
Martin Kree (bis 30.06.1994) | 27.01.1965 | ||||
Jorginho (bis 30.06.1992) | 17.08.1964 | ||||
Erich Seckler (bis 30.06.1992) | 26.09.1963 | ||||
Alois Reinhardt (bis 31.08.1991) | 18.11.1961 | ||||
Jens Tschiedel (bis 30.06.1991) | 05.08.1968 | ||||
Thomas Hörster (bis 30.06.1991) | 27.11.1956 | ||||
Oliver Pagé (bis 30.06.1991) | 10.04.1971 | ||||
Jean-Pierre de Keyser (bis 31.12.1990) | 13.04.1965 | ||||
Mittelfeld | |||||
Andreas Fischer (bis 30.06.1994) | 20.10.1964 | ||||
Markus von Ahlen (bis 31.12.1993) | 01.01.1971 | ||||
Matthias Stammann (bis 31.10.1993) | 08.05.1968 | ||||
Andrzej Buncol (bis 30.06.1992) | 21.09.1959 | ||||
Knut Reinhardt (bis 30.06.1991) | 27.04.1968 | ||||
5 | Ioan Lupescu (bis 30.06.1996) | 09.12.1968 | |||
Sturm | |||||
Andreas Thom (bis 30.06.1995) | 07.09.1965 | ||||
Heiko Herrlich (bis 30.06.1993) | 03.12.1971 | ||||
Marcus Feinbier (bis 30.06.1992) | 30.11.1969 | ||||
Marek Leśniak (bis 30.06.1992) | 29.02.1964 | ||||
Marko Schröder (bis 31.12.1991) | 18.05.1966 | ||||
Christian Schreier (bis 30.06.1991) | 04.02.1959 | ||||
9 | Ulf Kirsten (bis 30.06.2003) | 04.12.1965 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 04.08.1990 17:00 Uhr |
0 : 5 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 03.11.1990 15:30 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |