Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Wolfgang Metzler (ab 09.05.1991) (bis 30.06.1991) | 23.06.1952 | ||||
Horst Ehrmantraut (bis 08.05.1991) | 11.12.1955 | ||||
Torwart | |||||
Holger Gehrke (bis 30.06.1992) | 22.08.1960 | ||||
Abwehr | |||||
Michael Schmidt (bis 30.06.1992) | 06.08.1962 | ||||
Dirk Muschiol (bis 30.06.1992) | 13.04.1969 | ||||
Dirk Kunert (bis 30.06.1992) | 04.12.1967 | ||||
Christian Niebel (bis 30.06.1992) | 03.11.1959 | ||||
Helmut Rahner (bis 30.06.1991) | 29.03.1971 | ||||
Alexander Kutschera (bis 30.06.1991) | 21.03.1968 | ||||
Stefan Rieger (bis 30.06.1991) | 17.11.1968 | ||||
Mittelfeld | |||||
Jürgen Mohr (ab 01.01.1991) (bis 30.06.1992) | 18.08.1958 | ||||
Dietmar Drabow (bis 30.06.1992) | 14.01.1963 | ||||
Peter Gartmann (bis 30.06.1992) | 30.08.1968 | ||||
Stanislav Levý (bis 30.06.1992) | 02.05.1958 | ||||
Thomas Motzke (bis 30.06.1991) | 12.05.1968 | ||||
Thomas Albrecht (bis 30.06.1991) | 20.09.1961 | ||||
Iwan Jaremtschuk (ab 01.01.1991) (bis 30.06.1991) | 19.03.1962 | ||||
Norbert Schock (bis 30.06.1991) | 01.09.1964 | ||||
Sturm | |||||
Thorsten Schlumberger (bis 30.06.1992) | 29.10.1960 | ||||
René Deffke (bis 30.06.1992) | 09.11.1966 | ||||
Thomas Adler (bis 30.06.1991) | 23.01.1965 | ||||
Goran Markov (bis 30.06.1991) | 27.02.1970 | ||||
Damir Bujan (bis 30.06.1991) | 29.03.1966 | ||||
Michael Steffen (ab 01.01.1991) (bis 30.06.1991) | 21.07.1968 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 04.08.1990 15:00 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 03.11.1990 15:30 Uhr |
0 : 0 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 13.11.1990 20:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 01.12.1990 15:30 Uhr |
3 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |