Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Gerd vom Bruch (bis 25.09.1991) | 19.08.1941 | ||||
Torwart | |||||
Uwe Brunn (bis 30.06.1991) | 20.11.1967 | ||||
1 | Uwe Kamps (bis 30.06.2002) | 12.06.1964 | |||
Abwehr | |||||
Thomas Eichin (bis 31.12.1994) | 09.10.1966 | ||||
Thomas Huschbeck (bis 30.06.1992) | 17.12.1967 | ||||
Manfred Stefes (bis 30.06.1992) | 28.03.1967 | ||||
František Straka (bis 30.06.1991) | 21.05.1958 | ||||
Olaf Becker (bis 30.06.1991) | 21.11.1970 | ||||
Thomas Pfannkuch (bis 30.06.1991) | 21.02.1970 | ||||
3 | Michael Klinkert (bis 30.06.2000) | 07.07.1968 | |||
19 | Thomas Kastenmaier (bis 30.06.1996) | 31.05.1966 | |||
Mittelfeld | |||||
Jörg Neun (bis 30.06.1994) | 07.05.1966 | ||||
Frank Schulz (bis 30.06.1993) | 18.02.1961 | ||||
Norbert Meier (bis 30.06.1992) | 20.09.1958 | ||||
Carsten Marell (bis 30.06.1991) | 08.09.1970 | ||||
Michael Spies (bis 30.06.1991) | 09.07.1965 | ||||
Hans-Georg Dreßen (bis 30.06.1991) | 30.12.1964 | ||||
Thomas Winter (bis 31.12.1990) | 22.09.1967 | ||||
Delano Ketter (bis 31.12.1990) | 08.01.1969 | ||||
7 | Karlheinz Pflipsen (bis 30.06.1999) | 31.10.1970 | |||
8 | Peter Wynhoff (bis 30.06.1999) | 29.10.1968 | |||
13 | Martin Schneider (bis 30.06.1999) | 24.11.1968 | |||
20 | Christian Hochstätter (bis 30.06.1996) | 19.10.1963 | |||
Sturm | |||||
Bachirou Salou (bis 30.06.1995) | 15.09.1970 | ||||
Martin Max (bis 30.06.1995) | 07.08.1968 | ||||
Hans-Jörg Criens (bis 25.10.1993) | 18.12.1960 | ||||
Igor Belanow (bis 31.12.1990) | 25.09.1960 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 04.08.1990 15:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 04.11.1990 14:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |