Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Werner Fuchs (ab 29.03.1991) (bis 14.10.1992) | 25.10.1948 | ||||
Joachim Streich (bis 28.03.1991) | 13.04.1951 | ||||
Co-Trainer | |||||
Heinz Patzig (bis 30.06.1991) | 19.09.1929 | ||||
Torwart | |||||
Mathias Hain (bis 30.06.1999) | 31.12.1972 | ||||
Oliver Lerch (bis 30.06.1994) | 08.09.1969 | ||||
Uwe Hain (bis 30.06.1992) | 18.10.1955 | ||||
Abwehr | |||||
Ulf-Volker Probst (bis 30.06.1994) | 03.10.1964 | ||||
Dirk Schuster (bis 31.07.1991) | 29.12.1967 | ||||
Bernd Gorski (bis 30.06.1991) | 04.10.1959 | ||||
Michael Scheike (bis 30.06.1991) | 11.09.1963 | ||||
Thomas Schmidt (bis 30.06.1991) | 19.09.1965 | ||||
Ronald Lotz (bis 30.06.1991) | 21.09.1966 | ||||
Mittelfeld | |||||
Tino Löchelt (bis 30.06.1993) | 13.08.1965 | ||||
Ralf Geilenkirchen (ab 01.11.1990) (bis 30.06.1993) | 26.04.1966 | ||||
Peter Lux (ab 01.11.1990) (bis 30.06.1993) | 04.10.1962 | ||||
Heinz-Günter Scheil (bis 30.01.1993) | 09.11.1962 | ||||
Carsten Alrutz (bis 30.06.1992) | 04.03.1972 | ||||
Stefan Holze (bis 30.06.1992) | 14.05.1966 | ||||
Thomas Seeliger (bis 30.06.1991) | 20.09.1966 | ||||
Jacek Frąckiewicz (bis 30.06.1991) | 19.09.1969 | ||||
Olaf Rose (bis 30.06.1991) | 28.10.1967 | ||||
Meik Tischler (bis 30.06.1991) | 27.02.1967 | ||||
Guido Naumann (bis 31.12.1990) | 14.04.1968 | ||||
Sturm | |||||
Igor Belanow (ab 01.01.1991) (bis 30.06.1995) | 25.09.1960 | ||||
Stefan Meissner (bis 30.06.1994) | 08.03.1973 | ||||
Bernd Buchheister (bis 30.06.1993) | 21.09.1962 | ||||
Holger Aden (bis 09.12.1992) | 25.08.1965 | ||||
Andreas Pospich (bis 30.06.1991) | 08.12.1961 | ||||
Jameleddine Limam (bis 30.06.1991) | 11.06.1967 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 04.08.1990 15:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 03.11.1990 15:30 Uhr |
4 : 0 |
Schema Vergleich |