Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Horst Wohlers (ab 19.02.1991) (bis 15.03.1992) | 06.08.1949 | ||||
Helmut Schulte (bis 19.02.1991) | 14.09.1957 | ||||
Co-Trainer | |||||
Seppo Eichkorn (bis 15.03.1992) | 16.09.1956 | ||||
Torwart | |||||
Volker Ippig (bis 30.06.1992) | 28.01.1963 | ||||
Jan Wessel (bis 30.06.1991) | 24.06.1966 | ||||
1 | Klaus Thomforde (bis 30.06.2000) | 01.12.1962 | |||
Abwehr | |||||
Ján Kocian (bis 30.06.1993) | 13.03.1958 | ||||
Bernhard Olck (bis 30.06.1993) | 23.10.1962 | ||||
André Trulsen (bis 30.06.1991) | 28.05.1965 | ||||
Jens Duve (bis 30.06.1991) | 25.09.1962 | ||||
Klaus Ulbricht (bis 30.06.1991) | 14.09.1965 | ||||
4 | Dieter Schlindwein (bis 30.06.1997) | 07.02.1961 | |||
Mittelfeld | |||||
Bernd Hollerbach (ab 01.01.1991) (bis 30.06.1995) | 08.12.1969 | ||||
Peter Knäbel (bis 30.06.1993) | 02.10.1966 | ||||
Ralf Sievers (ab 03.09.1990) (bis 30.06.1993) | 30.10.1961 | ||||
Klaus Ottens (bis 30.06.1993) | 04.01.1966 | ||||
Michael Dahms (bis 30.06.1991) | 22.12.1956 | ||||
Dirk Zander (bis 30.06.1991) | 13.05.1965 | ||||
Frank Wolf (bis 30.06.1991) | 09.05.1968 | ||||
Morten-Fibak Jensen (bis 30.06.1991) | 13.07.1966 | ||||
3 | Jürgen Gronau (bis 30.06.1997) | 25.08.1962 | |||
5 | Dirk Dammann (bis 30.06.1999) | 14.08.1967 | |||
Sturm | |||||
Ivo Knoflíček (bis 10.10.1991) | 23.02.1962 | ||||
André Golke (bis 30.06.1991) | 15.08.1964 | ||||
Jörn Großkopf (bis 30.06.1991) | 29.08.1966 | ||||
Waldemar Steubing (bis 30.06.1991) | 30.11.1959 | ||||
16 | Leonardo Manzi (bis 30.06.1996) | 28.04.1969 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 04.08.1990 15:00 Uhr |
1 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Freitag, 02.11.1990 20:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |