Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Hans-Jürgen Gede (bis 30.06.1991) | 14.11.1956 | ||||
Tony Woodcock (ab 24.09.1990) (bis 30.06.1991) | 06.12.1955 | ||||
Franz-Josef Tenhagen (bis 23.09.1990) | 31.10.1952 | ||||
Torwart | |||||
Uwe Zimmermann (bis 30.06.1993) | 11.02.1962 | ||||
Frank Agaciak (bis 30.06.1992) | 17.02.1964 | ||||
Jacek Jarecki (bis 30.06.1992) | 26.06.1958 | ||||
Abwehr | |||||
Hans-Jörg Schneider (bis 30.06.2002) | 22.01.1966 | ||||
Dirk Hupe (bis 30.06.1994) | 29.05.1957 | ||||
Michael Schmitz (bis 30.06.1992) | 28.04.1970 | ||||
Peter Ritter (bis 30.06.1991) | 09.10.1962 | ||||
Edin Zekovic (bis 30.06.1991) | 25.12.1972 | ||||
Hans-Uwe Pilz (bis 31.10.1990) | 10.11.1958 | ||||
Mittelfeld | |||||
Jürgen Niggemann (bis 30.06.1998) | 04.01.1962 | ||||
Dirk Lottner (bis 30.06.1996) | 04.03.1972 | ||||
Andreas Brandts (bis 30.06.1996) | 09.04.1962 | ||||
Martin Luhr (bis 30.06.1996) | 01.11.1970 | ||||
Peter Seufert (bis 30.06.1993) | 29.11.1964 | ||||
Holger Schmitz (bis 30.06.1992) | 21.11.1970 | ||||
Hans-Jürgen Gede (bis 30.06.1991) | 14.11.1956 | ||||
Ralf Aussem (bis 30.06.1991) | 01.09.1960 | ||||
Matthias Döschner (bis 30.06.1991) | 12.01.1958 | ||||
Andreas Trautmann (bis 31.12.1990) | 21.05.1959 | ||||
Sturm | |||||
Wiktor Pasulko (bis 30.03.1993) | 01.01.1961 | ||||
Mohamed Azima (bis 31.12.1992) | 17.10.1969 | ||||
Holger Friz (bis 30.06.1992) | 26.04.1965 | ||||
Ünsal Bayzit (bis 30.06.1992) | 25.10.1971 | ||||
Dirk Kurtenbach (bis 30.06.1991) | 02.08.1964 | ||||
Thorsten Bolzek (bis 30.06.1991) | 07.07.1968 | ||||
Achim Weber (bis 30.06.1991) | 11.03.1969 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 05.08.1990 15:00 Uhr |
3 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |