Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Michael Lorkowski (ab 17.10.1990) (bis 30.06.1992) | 26.02.1955 | ||||
Hans-Dieter Schmidt (ab 24.09.1990) (bis 16.10.1990) | 09.01.1948 | ||||
Michael Krüger (bis 23.09.1990) | 28.05.1954 | ||||
Torwart | |||||
Jörg Sievers (bis 30.06.1994) | 22.09.1965 | ||||
Abwehr | |||||
Mathias Kuhlmey (bis 30.06.1997) | 28.02.1966 | ||||
Jörg-Uwe Klütz (bis 30.06.1996) | 27.07.1968 | ||||
Axel Sundermann (bis 30.06.1994) | 23.01.1968 | ||||
Michael Schjønberg (bis 30.06.1994) | 19.01.1967 | ||||
Roman Wójcicki (bis 30.06.1993) | 08.01.1958 | ||||
Bernd Heemsoth (bis 30.06.1993) | 10.10.1966 | ||||
Oliver Bock (bis 30.06.1991) | 21.11.1971 | ||||
Nabil Maaloul (bis 30.06.1991) | 25.12.1962 | ||||
Mittelfeld | |||||
Christof Babatz (bis 30.06.1997) | 03.09.1974 | ||||
Martin Groth (bis 30.06.1995) | 20.10.1969 | ||||
Jörg Kretzschmar (bis 30.06.1993) | 09.12.1964 | ||||
Karsten Surmann (bis 30.06.1992) | 05.10.1959 | ||||
Jens Friedemann (bis 30.06.1992) | 04.11.1965 | ||||
Hakan Biçici (bis 30.06.1991) | 01.08.1970 | ||||
Michael Karl (bis 30.06.1991) | 15.08.1965 | ||||
Michael Kautz (bis 30.06.1991) | 14.07.1967 | ||||
Thomas Laumann (bis 30.06.1991) | 11.07.1971 | ||||
Sturm | |||||
Niclas Weiland (bis 30.06.1994) | 22.07.1972 | ||||
Patrick Grün (bis 30.06.1993) | 20.03.1968 | ||||
Uwe Eckel (bis 30.06.1991) | 06.07.1966 | ||||
Jochen Heisig (bis 30.06.1991) | 06.10.1965 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 04.08.1990 15:00 Uhr |
0 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 03.11.1990 17:00 Uhr |
0 : 0 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 13.11.1990 20:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |